Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Kapital | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Binavne | Navne | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-06 tilføjes Bestyrelse: Henning Kruse Petersen (formand) (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2020-04-05 fjernes Bestyrelse: Claus Lefort Sønderskov (formand) (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2020-04-06 tilføjes Direktion: Claus Lefort Sønderskov (direktør) (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2020-04-06 fjernes Direktion: Peter Holm Rysgaard (direktør) (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2020-02-27 tilføjes Bestyrelse: Claus Lefort Sønderskov (formand) (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2020-02-26 fjernes Bestyrelse: Henning Kruse Petersen (formand) (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2020-02-27 tilføjes Direktion: Peter Holm Rysgaard (direktør) (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2020-02-27 fjernes Direktion: Claus Lefort Sønderskov (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-23 tilføjes Bestyrelse: Max Sejbæk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-04-23 fjernes Bestyrelse: Jacob Bro Eriksen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-04-23 tilføjes Kapital (Kapital): 555.555,00 (offentliggjort 2019-05-10)
Den 2019-04-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-05-10)
Den 2019-04-23 tilføjes Legale ejere: BLIVED HOLDING ApS, Claus Henrik Christiansen, 2KJ A/S (offentliggjort 2020-02-21)
Den 2019-04-22 fjernes Legale ejere: BLIVED HOLDING ApS, Claus Henrik Christiansen, 2KJ A/S (offentliggjort 2020-02-21)
Den 2019-04-23 tilføjes Reelle ejere: Claus Lefort Sønderskov (offentliggjort 2020-02-21)
Den 2019-04-22 fjernes Reelle ejere: Claus Lefort Sønderskov (offentliggjort 2020-02-21)
Den 2019-04-23 tilføjes Vedtægter: 2019-04-23 (offentliggjort 2019-05-10)
Den 2019-04-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-10 tilføjes Binavne: Red Mit Liv A/S, Red Mit Barn A/S, Red Dit Barn A/S, First Aid Academy A/S, FA Solutions A/S (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2016-11-09 fjernes Binavne: RED MIT LIV ApS, RED MIT BARN ApS, RED DIT BARN ApS, FIRST AID ACADEMY ApS, FA SOLUTIONS ApS (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2016-11-08 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2019-05-10)
Den 2016-11-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-05-10)
Den 2016-11-04 tilføjes Kapital (Kapital): 106.666,00 (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2016-11-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2016-11-08 tilføjes Navne: FIRSTAIDERS A/S (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2016-11-07 fjernes Navne: FIRSTAIDERS ApS (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2016-11-08 tilføjes Vedtægter: 2016-11-08 (offentliggjort 2019-05-10)
Den 2016-11-04 tilføjes Vedtægter: 2016-11-04 (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2016-11-08 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2016-11-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2016-11-07 tilføjes Legale ejere: BLIVED HOLDING ApS, Claus Henrik Christiansen, 2KJ A/S (offentliggjort 2020-02-21)
Den 2016-11-06 fjernes Legale ejere: Halds Holding IVS, SEJBÆK HOLDING ApS, BLIVED HOLDING ApS (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-11-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets direktør eller af bestyrelsesformanden sammen med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-11-07 fjernes Reelle ejere: Claus Henrik Christiansen (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2016-11-04 tilføjes Bestyrelse: Jacob Bro Eriksen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-15 tilføjes Legale ejere: BLIVED HOLDING ApS (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-05-14 fjernes Legale ejere: BLIVED HOLDING ApS, TrueWarpIT Asia Ltd. (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-03-15 tilføjes Legale ejere: SEJBÆK HOLDING ApS (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-01-24 tilføjes Legale ejere: Halds Holding IVS (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2014-10-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenørns Alle 1, 1970 Frederiksberg C (offentliggjort 2014-10-14)
Den 2014-10-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 27, 4. th., 1264 København K (offentliggjort 2014-10-14)
Den 2013-07-01 tilføjes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2014-01-03)
Den 2013-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-01-03)
Den 2013-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 27, 4. th., 1264 København K (offentliggjort 2014-10-14)
Den 2013-05-30 tilføjes Binavne: RED MIT LIV ApS, RED MIT BARN ApS, RED DIT BARN ApS, FIRST AID ACADEMY ApS, FA SOLUTIONS ApS (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2013-05-30 tilføjes Direktion: Claus Lefort Sønderskov (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle og markedsføre undervisningskoncepter og it samt redskaber fortrinsvis til undervisning i førstehjælp og fortrinsvis til undervisning af personale i de offentlige dagtilbud og andre specifikke målgrupper, samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-05-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-01-03)
Den 2013-05-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2013-05-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-30 tilføjes Legale ejere: BLIVED HOLDING ApS, TrueWarpIT Asia Ltd. (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2013-05-30 tilføjes Navne: FIRSTAIDERS ApS (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2013-05-30 tilføjes Reelle ejere: Claus Henrik Christiansen, Claus Lefort Sønderskov (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2013-05-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2013-05-30 tilføjes Revisor: PKF MUNKEBO VINDELEV, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-30 tilføjes Stiftere: BLIVED HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets direktør. (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2013-05-30 tilføjes Vedtægter: 2013-05-30 (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2013-05-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2013-05-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)