Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Hovedbranche | Vedtægter | ||||
Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Navne | Tegningsregel | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-11-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed, samt investering og hermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-11-01 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2022-11-01 tilføjes Vedtægter: 2022-11-01 (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2013-03-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CSIS HOLDING ApS. (offentliggjort 2015-11-16)
Den 2020-05-22 sletter virksomheden Ejerskaber: Appandget Aps. (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2021-01-27 sletter virksomheden Ejerskaber: Appandget Aps. (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2021-05-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Appandget Aps. (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2022-10-31 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2022-02-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-08-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 60, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2021-08-22)
Den 2021-08-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Almuevej 20, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2021-08-22)
Den 2021-03-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-02-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje andele i andre virksomheder og anden efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2014-12-02 tilføjes Navne: KRUSE INDUSTRIES ApS (offentliggjort 2014-12-03)
Den 2014-12-01 fjernes Navne: PETER KRUSE HOLDING ApS (offentliggjort 2014-12-03)
Den 2014-12-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-02 tilføjes Vedtægter: 2014-12-02 (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2013-03-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Almuevej 20, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2021-08-22)
Den 2013-03-28 tilføjes Direktion: Peter Kruse (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-12-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2013-03-28 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-28 tilføjes Legale ejere: Peter Kruse (offentliggjort 2017-11-11)
Den 2013-03-28 tilføjes Navne: PETER KRUSE HOLDING ApS (offentliggjort 2014-12-03)
Den 2013-03-28 tilføjes Reelle ejere: Peter Kruse (offentliggjort 2017-11-11)
Den 2013-03-28 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-28 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2013-03-28 tilføjes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-06-04)
Den 2013-03-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)