Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Ejerskaber |
Den 2017-08-30 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2017-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2017-08-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2017-08-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2017-08-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2017-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Fabriksvej 1, 7330 Brande (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2017-08-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-09-30 (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2017-08-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-05-30 (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2017-08-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2017-08-30 fjernes Legale ejere: Gert Larsen VVS - beregning ApS, Danvirk ApS, Jørgen Jakobsgård, Ole Tangen Søgaard (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2017-08-30 fjernes Navne: GROW INVEST A/S (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2017-08-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2017-08-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2017-08-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2017-08-30 fjernes Stiftere: OTS - 2013 ApS, J.J. HOLDING MAJ 2013 ApS, HOLDINGSELSKABET AF MAJ 2013 ApS, Gert Larsen VVS - beregning ApS, Danvirk ApS (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2017-08-30 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2017-02-16 tilføjes Legale ejere: Jørgen Jakobsgård, Ole Tangen Søgaard (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2017-02-14 fjernes Legale ejere: J.J. HOLDING MAJ 2013 ApS (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2017-02-13 fjernes Legale ejere: OTS - 2013 ApS (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2016-11-24 fjernes Bestyrelse: Jørgen Jakobsgård (bestyrelse) (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2016-11-24 fjernes Direktion: Ole Tangen Søgaard (direktør) (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2016-11-24 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET PEDER HOLT REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2016-02-25 tilføjes Direktion: Ole Tangen Søgaard (direktør) (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2016-02-25 fjernes Direktion: Sten Sønderbæk (direktion) (offentliggjort 2016-03-15)
Den 2016-02-25 fjernes Bestyrelse: Sten Sønderbæk (bestyrelse) (offentliggjort 2016-03-15)
Den 2014-02-25 tilføjes Bestyrelse: Sten Sønderbæk (bestyrelse) (offentliggjort 2016-03-15)
Den 2014-02-25 fjernes Bestyrelse: Simon Søgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-25 tilføjes Direktion: Sten Sønderbæk (direktion) (offentliggjort 2016-03-15)
Den 2014-02-25 fjernes Direktion: Simon Søgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab for Rahbek Brande samt at eje kapitalandele i andre helt eller delvist ejede datterselskaber og hertil beslægtede virksomheder. (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2014-02-25 tilføjes Legale ejere: OTS - 2013 ApS, J.J. HOLDING MAJ 2013 ApS, Gert Larsen VVS - beregning ApS, Danvirk ApS (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2014-02-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med to bestyrelsesmedlemmer, eller tre bestyrelsesmedlemmer i forening, eller den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2014-02-25 tilføjes Vedtægter: 2014-02-25 (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2013-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fabriksvej 1, 7330 Brande (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2013-05-30 tilføjes Bestyrelse: Simon Søgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-30 tilføjes Direktion: Simon Søgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-09-30 (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2013-05-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-05-30 (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2013-05-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2013-05-30 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2013-05-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2013-05-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2013-05-30 tilføjes Navne: GROW INVEST A/S (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2013-05-30 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2013-05-30 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2013-05-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2013-05-30 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET PEDER HOLT REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2013-05-30 tilføjes Stiftere: OTS - 2013 ApS, J.J. HOLDING MAJ 2013 ApS, HOLDINGSELSKABET AF MAJ 2013 ApS, Gert Larsen VVS - beregning ApS, Danvirk ApS (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2013-05-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2013-05-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2013-06-03 sletter virksomheden Ejerskaber: RAHBEK BRANDE A/S. (offentliggjort 2017-09-25)