Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Revisor | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2013-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: MGJJ HOLDING ApS. (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2013-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: OCEAN-4 SHIPPING ApS. (offentliggjort 2020-07-20)
Den 2016-05-28 sletter virksomheden Ejerskaber: MAGNUS MARINE ApS. (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2018-05-07 sletter virksomheden Ejerskaber: MGJJ HOLDING ApS. (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-01-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MGJJ HOLDING ApS. (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2020-07-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: OCEAN-4 SHIPPING ApS. (offentliggjort 2020-07-20)
Den 2020-06-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tyttebærvej 6, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Tyttebærvej 6, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-05-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tyttebærvej 6, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2017-05-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Tyttebærvej 6, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2017-05-11)
Den 2017-05-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-03-21 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2014-03-21 fjernes Revisor: Revisions-Partner I/S, registrerede revisorer (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2013-05-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tyttebærvej 6, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2017-05-11)
Den 2013-05-28 tilføjes Direktion: Gert Mikkelsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-05-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2013-05-28 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-28 tilføjes Legale ejere: Gert Mikkelsen (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2013-05-28 tilføjes Navne: TYTTEBÆR 6B HOLDING ApS (offentliggjort 2013-05-28)
Den 2013-05-28 tilføjes Reelle ejere: Gert Mikkelsen (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2013-05-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2013-05-28 tilføjes Revisor: Revisions-Partner I/S, registrerede revisorer (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2013-05-28 tilføjes Stiftere: Gert Mikkelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-28 tilføjes Vedtægter: 2013-05-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-05-28)
Den 2013-05-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)