Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2019-01-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-01-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-01-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-01-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Arne Jacobsens Allé 7, 5., 2300 København S (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-01-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-01-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-01-01 (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-01-08 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n. (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-01-08 fjernes Navne: AP292 ApS (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-01-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-01-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-01-08 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-01-08 fjernes Stiftere: Søren Bay Clausen (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-01-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2017-07-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2017-07-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2017-06-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2017-05-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2017-05-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-03-30 fjernes Direktion: Rasmus Peter Pfeiffer (direktør) (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-10-21 tilføjes Direktion: Rasmus Peter Pfeiffer (direktør) (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-10-21 fjernes Direktion: Bryan Göddert (direktion) (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2016-06-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Arne Jacobsens Allé 7, 5., 2300 København S (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2014-09-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Haverupvej 26, 4180 Sorø (offentliggjort 2014-09-06)
Den 2014-09-01 tilføjes Direktion: Bryan Göddert (direktion) (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2014-09-01 fjernes Direktion: Søren Bay Clausen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive smedevirksomhed samt anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2014-09-01 tilføjes Navne: AP292 ApS (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2014-09-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2014-09-01 tilføjes Vedtægter: 2014-09-01 (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2014-08-31 fjernes Navne: L.S.R. STEEL ApS (offentliggjort 2014-09-06)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n. (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2013-05-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Haverupvej 26, 4180 Sorø (offentliggjort 2014-09-06)
Den 2013-05-15 tilføjes Direktion: Søren Bay Clausen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2013-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-01-01 (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2013-05-15 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2013-05-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2013-05-15 tilføjes Navne: L.S.R. STEEL ApS (offentliggjort 2014-09-06)
Den 2013-05-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2013-05-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2013-05-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2013-05-15 tilføjes Stiftere: Søren Bay Clausen (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2013-05-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2013-05-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-05-03)