Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Maciej Krzysztof Boczkowski | 09.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
Søren Bjørn Hansen | 10.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Niels Thomas Heering | 10.04.2019 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Daniel Tage Rønnow Goldschmidt | 06.10.2016 | 09.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
Jens Peter Toft | 16.12.2015 | 10.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Lið | 16.12.2015 | 06.10.2016 | bestyrelsesmedlem |
Peter Holme Jensen | 17.05.2013 | 31.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Søren Bjørn Hansen | 17.05.2013 | 09.04.2019 | formand |
Thomas Axel Esbern Andersen | 17.05.2013 | 16.12.2015 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Toftegaard | 17.05.2013 | 16.12.2015 | bestyrelsesmedlem |