Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esthersvej 32, 1. th., 2900 Hellerup (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Gersonsvej 33, 2900 Hellerup (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2014-01-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LIFEWISE ApS. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2021-02-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2018-05-16 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2018-05-17 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2018-05-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-02-13 fjernes Direktion: Katinka Hyllested (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-31 tilføjes Legale ejere: Sisse Fallinge (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2014-01-31 tilføjes Reelle ejere: Sisse Fallinge (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2013-05-23 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-05-29)
Den 2013-05-22 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-23 tilføjes Kontaktoplysninger: sisse@lifewise.dk (offentliggjort 2013-05-29)
Den 2013-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gersonsvej 33, 2900 Hellerup (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2013-05-15 tilføjes Direktion: Katinka Hyllested (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at virke som holdingselskab ved ejerskab af underliggende driftsselskaber samt dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-04-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 tilføjes Navne: LIFEWISE HOLDING ApS (offentliggjort 2013-05-23)
Den 2013-05-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2013-05-15 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2013-05-15 tilføjes Stiftere: Sisse Fallinge, Katinka Hyllested (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne, af den samlede direktion (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 tilføjes Vedtægter: 2013-05-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-05-23)
Den 2013-05-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)