Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Bibranche | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovbakken 2, 8740 Brædstrup (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Højlund 32, 8700 Horsens (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-02-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-01-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-03-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at formidle udlejning af sommerhuse samt udfører it support (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktion bestående af en person (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-20 tilføjes Vedtægter: 2014-03-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højlund 32, 8700 Horsens (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2013-05-16 tilføjes Bibranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-16 tilføjes Binavne: LPH SUPPORT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-16 tilføjes Direktion: Erling Bech (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-16 tilføjes Hovedbranche: Boliganvisning, ferieboligudlejning mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-16 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-16 tilføjes Legale ejere: Erling Bech (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2013-05-16 tilføjes Navne: SOMMERHUSPORTALEN ApS (offentliggjort 2013-05-22)
Den 2013-05-16 tilføjes Reelle ejere: Erling Bech (offentliggjort 2017-10-08)
Den 2013-05-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-16 tilføjes Stiftere: Erling Bech (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-05-22)
Den 2013-05-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)