Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jacob Henning Berring | 15.12.2023 | direktør |
Lasse Dehn-Baltzer | 31.08.2023 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lasse Dehn-Baltzer | 01.10.2017 | 30.08.2023 | direktør |
Martin Høyer-Hansen | 05.11.2013 | 31.08.2023 | adm. dir |
Jan-Ole Hansen | 05.11.2013 | 31.08.2023 | direktør |
Winnie Liljeborg | 21.05.2013 | 05.11.2013 | direktør |
Christian Algot Enevoldsen | 21.05.2013 | 05.11.2013 | direktør |
Per Algot Enevoldsen | 21.05.2013 | 05.11.2013 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Martin Høyer-Hansen | 31.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Christian Algot Enevoldsen | 31.08.2023 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Algot Enevoldsen | 31.08.2023 | 26.08.2024 | bestyrelsesmedlem |