Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-10-13 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-10-13 fjernes Revisor: One Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2019-04-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PERRONEN CASUAL WEAR BALLERUP ApS. (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2023-04-19 tilføjes Revisor: One Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-04-19 fjernes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-01-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-11-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-11-28 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2019-11-28 fjernes Revisor: REVISAM2000 REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solskrænten 45, 2500 Valby (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Solskrænten 45, 2500 Valby (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solskrænten 45, 2500 Valby (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2015-12-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Oscar Pettifords Vej 27, 2. th., 2450 København SV (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2013-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oscar Pettifords Vej 27, 2. th., 2450 København SV (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2013-05-15 tilføjes Direktion: Christian Møllbach (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandelene i andre selskaber og andre efter direktionens skøn dertil knyttede aktiviteter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2013-05-15 tilføjes Kapital (Kapital): 120.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 tilføjes Legale ejere: Christian Møllbach (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2013-05-15 tilføjes Navne: CM HOLDING 2013 ApS (offentliggjort 2013-06-26)
Den 2013-05-15 tilføjes Reelle ejere: Christian Møllbach (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2013-05-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2013-05-15 tilføjes Revisor: REVISAM2000 REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2013-05-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 tilføjes Vedtægter: 2013-05-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-06-26)
Den 2013-05-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)