Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Hovedbranche | Hvidhvask | Navne | ||||
Binavne | Hjemmeside | Formål | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Opløsningsstrussel seneste | Legale ejere | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kikhanebakken 50, 2840 Holte (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2023-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 70, 2. tv., 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2023-10-20 tilføjes Kontaktoplysninger: lars@lccapital.dk (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2023-10-19 fjernes Kontaktoplysninger: lac@lccapital.dk (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-27)
Den 2022-07-05 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-07-27)
Den 2022-07-06 tilføjes Vedtægter: 2022-07-06 (offentliggjort 2022-07-27)
Den 2022-07-06 fjernes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2022-07-27)
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 70, 2. tv., 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2020-08-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Kikhanebakken 50, 2840 Holte (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-05-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kikhanebakken 50, 2840 Holte (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-02-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Kikhanebakken 50, 2840 Holte (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-04-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-26 fjernes Revisor: REVISORKOMPAGNIET GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2018-10-17 tilføjes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2022-07-27)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-25 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-07-19)
Den 2018-05-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-07-19)
Den 2018-05-25 tilføjes Vedtægter: 2018-05-25 (offentliggjort 2022-07-27)
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2017-12-31 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-12 tilføjes Revisor: REVISORKOMPAGNIET GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2016-12-12 fjernes Revisor: PC-Revision Gentofte (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-06-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-05 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2015-04-07 tilføjes Navne: LC Capital Management ApS (offentliggjort 2015-04-17)
Den 2015-04-06 fjernes Navne: FORHANDLINGSPARTNER ApS (offentliggjort 2015-04-17)
Den 2015-04-07 tilføjes Vedtægter: 2015-04-07 (offentliggjort 2018-07-19)
Den 2015-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kikhanebakken 50, 2840 Holte (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2015-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Kikhanebakken 50, 2840 Holte (offentliggjort 2015-04-17)
Den 2015-03-23 tilføjes Binavne: LCCM ApS, LC Capital ApS (offentliggjort 2015-04-17)
Den 2015-03-23 tilføjes Hjemmeside: www.lccapital.dk (offentliggjort 2015-04-17)
Den 2015-03-23 tilføjes Kontaktoplysninger: lac@lccapital.dk (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2015-01-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-07-27)
Den 2014-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kikhanebakken 50, 2840 Holte (offentliggjort 2015-04-17)
Den 2014-12-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Kikhanebakken 50, 2840 Holte (offentliggjort 2015-01-09)
Den 2014-12-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er rådgivningsvirksomhed, samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-10 tilføjes Navne: FORHANDLINGSPARTNER ApS (offentliggjort 2015-04-17)
Den 2014-12-09 fjernes Navne: FORHANDLINGSPARTNER A/S (offentliggjort 2015-01-09)
Den 2014-12-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-10 tilføjes Vedtægter: 2014-12-10 (offentliggjort 2015-04-17)
Den 2014-12-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-01-09)
Den 2014-12-09 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-01-09)
Den 2014-12-09 tilføjes Opløsningsstrussel seneste: 2014-12-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-31 tilføjes Legale ejere: Konsulenthuset Athene ApS (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2014-02-14 fjernes Bestyrelse: Martin Hedegaard Christensen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-14 tilføjes Bestyrelse: Martin Hedegaard Christensen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-14 fjernes Bestyrelse: Anette Hedegaard Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-11-01 tilføjes Direktion: Lars Christensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-11-01 fjernes Direktion: Anette Hedegaard Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kikhanebakken 50, 2840 Holte (offentliggjort 2015-01-09)
Den 2013-05-15 tilføjes Bestyrelse: Anette Hedegaard Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-15 tilføjes Direktion: Lars Christensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-15 fjernes Direktion: Lars Christensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-05-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2013-05-15 tilføjes Kapital (Kapital): 550.000,00 (offentliggjort 2018-07-19)
Den 2013-05-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 tilføjes Navne: FORHANDLINGSPARTNER A/S (offentliggjort 2015-01-09)
Den 2013-05-15 tilføjes Reelle ejere: Lars Christensen (offentliggjort 2017-11-12)
Den 2013-05-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 tilføjes Revisor: PC-Revision Gentofte (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2013-05-15 tilføjes Stiftere: Lars Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-01-09)
Den 2013-05-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)