Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Christoffer Folkebo | 30.09.2022 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
John Carl Blomberg | 17.06.2019 | 30.09.2022 | adm. dir |
Svante Henry Linder | 29.11.2017 | 17.06.2019 | adm. dir |
Olof Harald Mix | 29.05.2013 | 29.11.2017 | direktør |
Caroline Sundorph Pontoppidan | 13.05.2013 | 29.05.2013 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Christoffer Folkebo | 30.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Søren Dan Johansen | 29.05.2013 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
John Carl Blomberg | 17.06.2019 | 30.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Svante Henry Linder | 29.11.2017 | 17.06.2019 | bestyrelsesmedlem |
Olof Harald Mix | 29.05.2013 | 29.11.2017 | bestyrelsesmedlem |