Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Kontaktoplysninger | ||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nygårdsvej 75, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 16, 6800 Varde (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2013-05-13 sletter virksomheden Ejerskaber: Selskabet af 30.08.2018 ApS. (offentliggjort 2015-03-09)
Den 2014-12-15 sletter virksomheden Ejerskaber: BMB ApS. (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2015-03-06 sletter virksomheden Ejerskaber: Selskabet af 30.08.2018 ApS. (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2017-06-12 sletter virksomheden Ejerskaber: BMB ApS. (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2017-06-30 sletter virksomheden Ejerskaber: BMB ApS. (offentliggjort 2022-05-17)
Den 2018-02-26 sletter virksomheden Ejerskaber: SimBas ApS. (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2022-02-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Axelgaard.org ApS. (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2023-09-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 16, 6800 Varde (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2023-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Lokesvej 14, 6840 Oksbøl (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-06-08 tilføjes Kontaktoplysninger: mie@mlj-invest.dk (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-06-07 fjernes Kontaktoplysninger: mielj06@hotmail.com (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2022-08-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2020-12-08 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2020-12-09 tilføjes Vedtægter: 2020-12-09 (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2020-12-09 fjernes Revisor: Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2020-12-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-19 tilføjes Revisor: Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2020-02-19 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2020-01-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lokesvej 14, 6840 Oksbøl (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2016-03-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvegade 12, 1. 2., 6700 Esbjerg (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2015-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvegade 12, 1. 2., 6700 Esbjerg (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2015-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Krogsgårdsvej 5, 6731 Tjæreborg (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2013-05-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krogsgårdsvej 5, 6731 Tjæreborg (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2013-05-13 tilføjes Direktion: Mie Lykke Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele, samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-05-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-13 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-05-22)
Den 2013-05-13 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-13 tilføjes Kontaktoplysninger: mielj06@hotmail.com (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2013-05-13 tilføjes Legale ejere: Mie Lykke Jensen (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2013-05-13 tilføjes Navne: M. L. J. INVEST ApS (offentliggjort 2013-05-14)
Den 2013-05-13 tilføjes Reelle ejere: Mie Lykke Jensen (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2013-05-13 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-13 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2013-05-13 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2013-05-13 tilføjes Stiftere: Mie Lykke Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-13 tilføjes Vedtægter: 2013-05-13 (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2013-05-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-05-14)
Den 2013-05-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)