Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2013-05-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SCHRØDERS METAL A/S. (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2019-04-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2016-06-01 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2016-06-02 tilføjes Vedtægter: 2016-06-02 (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2016-06-02 fjernes Revisor: REVIPOINT STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-05-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Guldalderen 30, 2640 Hedehusene (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-08 tilføjes Direktion: Poul Zier Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er holdingvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-05-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-08 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-05-14)
Den 2013-05-08 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-08 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-08 tilføjes Legale ejere: Poul Zier Andersen (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2013-05-08 tilføjes Navne: ZIER HOLDING ApS (offentliggjort 2013-05-08)
Den 2013-05-08 tilføjes Reelle ejere: Poul Zier Andersen (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2013-05-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2013-05-08 tilføjes Revisor: REVIPOINT STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2013-05-08 tilføjes Stiftere: Poul Zier Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Poul Zier Andersen, Lindevænget 6, 1.th., 2750 Ballerup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-08 tilføjes Vedtægter: 2013-05-08 (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2013-05-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-05-08)
Den 2013-05-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)