Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Kapital | Vedtægter | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Formål | Tegningsregel | ||||
Revisor | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-31 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2020-01-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: m2air A/S. (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2023-06-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-07 tilføjes Kapital (Kapital): 25.000,00 (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-07 tilføjes Vedtægter: 2018-06-07 (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med vin og spiritus (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2017-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kalkbrænderivej 10, 5610 Assens (offentliggjort 2016-05-29)
Den 2016-05-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Kalkbrænderivej 10, 5610 Assens (offentliggjort 2016-05-29)
Den 2015-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kalkbrænderivej 10, 5610 Assens (offentliggjort 2016-05-29)
Den 2015-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Adelgade 43, st., 5610 Assens (offentliggjort 2015-09-09)
Den 2014-05-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er kapitalpleje (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-30 tilføjes Vedtægter: 2014-05-30 (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2014-05-30 fjernes Revisor: PGJ Udlejning v/Per Johansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Adelgade 43, st., 5610 Assens (offentliggjort 2015-09-09)
Den 2013-05-03 tilføjes Direktion: Ole Sparre Husgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-05-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2013-05-03 tilføjes Kapital (Kapital): 14.000,00 (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2013-05-03 tilføjes Kapitalvaluta: EUR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-03 tilføjes Legale ejere: Ole Sparre Husgaard (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2013-05-03 tilføjes Navne: SPARRE ApS (offentliggjort 2013-05-08)
Den 2013-05-03 tilføjes Reelle ejere: Ole Sparre Husgaard (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2013-05-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-03 tilføjes Revisor: PGJ Udlejning v/Per Johansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-03 tilføjes Stiftere: Ole Sparre Husgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-05-08)
Den 2013-05-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)