Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2013-06-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BØGH & HELSTRUP A/S. (offentliggjort 2015-06-07)
Den 2020-04-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-08-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyrstingevej 8, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2014-08-04)
Den 2014-08-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Vagtelvej 2, 1., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2014-08-04)
Den 2013-05-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vagtelvej 2, 1., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2014-08-04)
Den 2013-05-06 tilføjes Direktion: Niclas Hyldgaard Bacher (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab, at eje værdipapirer og foretage investeringer samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-05-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2013-05-06 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-06 tilføjes Legale ejere: Niclas Hyldgaard Bacher (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2013-05-06 tilføjes Navne: NHB INVEST ApS (offentliggjort 2013-05-07)
Den 2013-05-06 tilføjes Reelle ejere: Niclas Hyldgaard Bacher (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2013-05-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-06 tilføjes Stiftere: Niclas Hyldgaard Bacher (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-06 tilføjes Vedtægter: 2013-05-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-05-07)
Den 2013-05-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)