Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2015-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: FRAMEBUNKER ApS. (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2015-12-21 sletter virksomheden Ejerskaber: FRAMEBUNKER ApS. (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2018-03-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FRAMEBUNKER ApS. (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2020-01-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2020-03-15)
Den 2020-01-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2020-03-15)
Den 2020-01-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-15)
Den 2020-01-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovbogårds Allé 8, 2500 Valby (offentliggjort 2020-03-15)
Den 2020-01-10 fjernes Direktion: Nicholas Peter Francis (direktion) (offentliggjort 2020-03-15)
Den 2020-01-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-09-30 (offentliggjort 2020-03-15)
Den 2020-01-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-05-07 (offentliggjort 2020-03-15)
Den 2020-01-10 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-03-15)
Den 2020-01-10 fjernes Kontaktoplysninger: n@framebunker.com (offentliggjort 2020-03-15)
Den 2020-01-10 fjernes Legale ejere: NPF TECHNOLOGIES ApS (offentliggjort 2020-03-15)
Den 2020-01-10 fjernes Navne: NF2 ApS (offentliggjort 2020-03-15)
Den 2020-01-10 fjernes Reelle ejere: Nicholas Peter Francis (offentliggjort 2020-03-15)
Den 2020-01-10 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-03-15)
Den 2020-01-10 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-03-15)
Den 2020-01-10 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-03-15)
Den 2020-01-10 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-03-15)
Den 2020-01-10 fjernes Stiftere: Nicholas Peter Francis (offentliggjort 2020-03-15)
Den 2020-01-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-03-15)
Den 2019-10-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-08-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovbogårds Allé 8, 2500 Valby (offentliggjort 2020-03-15)
Den 2019-08-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Fælledvej 9, 4. th., 2200 København N (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2019-03-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-10-01 tilføjes Legale ejere: NPF TECHNOLOGIES ApS (offentliggjort 2020-03-15)
Den 2015-10-01 fjernes Legale ejere: Nicholas Peter Francis (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2015-10-01 tilføjes Reelle ejere: Nicholas Peter Francis (offentliggjort 2020-03-15)
Den 2015-01-01 tilføjes Legale ejere: Nicholas Peter Francis (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2013-05-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fælledvej 9, 4. th., 2200 København N (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2013-05-07 tilføjes Direktion: Nicholas Peter Francis (direktion) (offentliggjort 2020-03-15)
Den 2013-05-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holdingvirksomhed, investering, handel og service. (offentliggjort 2020-03-15)
Den 2013-05-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-09-30 (offentliggjort 2020-03-15)
Den 2013-05-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-05-07 (offentliggjort 2020-03-15)
Den 2013-05-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-03-15)
Den 2013-05-07 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2020-03-15)
Den 2013-05-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-03-15)
Den 2013-05-07 tilføjes Kontaktoplysninger: n@framebunker.com (offentliggjort 2020-03-15)
Den 2013-05-07 tilføjes Navne: NF2 ApS (offentliggjort 2020-03-15)
Den 2013-05-07 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-03-15)
Den 2013-05-07 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-03-15)
Den 2013-05-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-03-15)
Den 2013-05-07 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-03-15)
Den 2013-05-07 tilføjes Stiftere: Nicholas Peter Francis (offentliggjort 2020-03-15)
Den 2013-05-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2020-03-15)
Den 2013-05-07 tilføjes Vedtægter: 2013-05-07 (offentliggjort 2020-03-15)
Den 2013-05-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-03-15)
Den 2013-05-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-15)