Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-17 tilføjes Legale ejere: PS Holding Hejnsvig ApS (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-17 fjernes Legale ejere: Peter Vinding Bang Jensen (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 fjernes Legale ejere: PS Holding Hejnsvig ApS (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-10-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-10-18 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-10-19 fjernes Revisor: Revenu Registreret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-10-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-10 tilføjes Legale ejere: PS Holding Hejnsvig ApS, Peter Vinding Bang Jensen (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2021-03-10 fjernes Legale ejere: B.U. SØGÅRD HOLDING ApS (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2021-03-09 fjernes Legale ejere: Peter Vinding Bang Jensen (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2021-03-10 tilføjes Reelle ejere: Peter Vinding Bang Jensen (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2021-03-10 fjernes Reelle ejere: Bent Erik Jensen (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2021-03-09 fjernes Reelle ejere: Peter Vinding Bang Jensen (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2020-12-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-12 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-09-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-09-12 tilføjes Legale ejere: Peter Vinding Bang Jensen, B.U. SØGÅRD HOLDING ApS (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2019-09-11 fjernes Legale ejere: B.U. SØGÅRD HOLDING ApS, Peter Vinding Bang Jensen (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2019-09-12 tilføjes Reelle ejere: Peter Vinding Bang Jensen, Bent Erik Jensen (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2019-09-11 fjernes Reelle ejere: Bent Erik Jensen, Peter Vinding Bang Jensen (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2019-09-12 tilføjes Vedtægter: 2019-09-12 (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-10-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-22 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-07 tilføjes Revisor: Revenu Registreret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2016-10-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-04-15)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østermarksvej 20, 7250 Hejnsvig (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-01 tilføjes Direktion: Bent Erik Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, håndværk og industri - specielt indenfor byggeri og salg af huse og lignende aktiviteter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-01 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2013-05-06)
Den 2013-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2013-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-01 tilføjes Legale ejere: B.U. SØGÅRD HOLDING ApS, Peter Vinding Bang Jensen (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2013-05-01 tilføjes Navne: FUGDAL TØMRER OG SNEDKER ApS (offentliggjort 2013-05-03)
Den 2013-05-01 tilføjes Reelle ejere: Bent Erik Jensen, Peter Vinding Bang Jensen (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2013-05-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2013-05-01 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2013-05-01 tilføjes Stiftere: Peter Vinding Bang Jensen, B.U. SØGÅRD HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-01 tilføjes Vedtægter: 2013-05-01 (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2013-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-05-03)
Den 2013-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)