Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Hvidhvask | Revisor | Legale ejere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Hovedbranche | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lassonsvej 2, 7430 Ikast (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-12-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Lene Haus Vej 21, 7430 Ikast (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-12-20 tilføjes Bestyrelse: Preben Rosenkilde (formand) (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-12-20 fjernes Bestyrelse: Steen Aaes-Jørgensen (formand) (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-10-06 tilføjes Bestyrelse: Lars Ternholt-Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2016-10-06 fjernes Bestyrelse: Michael Arne Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2016-10-06 fjernes Direktion: Michael Arne Christensen (direktør) (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2016-09-26 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-09-26)
Den 2016-02-03 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-02-04)
Den 2016-02-03 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-02-04)
Den 2016-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lene Haus Vej 21, 7430 Ikast (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-02-01 tilføjes Bestyrelse: Michael Arne Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2016-02-01 fjernes Bestyrelse: Ivan Bjerg-Larsen (formand) (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-02-01 tilføjes Direktion: Michael Arne Christensen (direktør) (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2016-02-01 fjernes Direktion: Bjørn Carsten Skouenby (direktion) (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-02-01 tilføjes Legale ejere: HCØ 65-69 Holding A/S (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-02-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse i forening eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-02-01 tilføjes Vedtægter: 2016-02-01 (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Gersonsvej 7, 2900 Hellerup (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-01-31 fjernes Legale ejere: INVESTERINGSSELSKABET AF 12. JUNI 2013 ApS, I.B-L HOLDING A/S (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2016-11-04)
Den 2016-01-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 fjernes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2014-09-26 tilføjes Legale ejere: INVESTERINGSSELSKABET AF 12. JUNI 2013 ApS, I.B-L HOLDING A/S (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2014-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gersonsvej 7, 2900 Hellerup (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2014-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Islevdalvej 96, 2610 Rødovre (offentliggjort 2014-05-01)
Den 2013-05-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Islevdalvej 96, 2610 Rødovre (offentliggjort 2014-05-01)
Den 2013-05-02 tilføjes Bestyrelse: Ivan Bjerg-Larsen (formand) (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2013-05-02 tilføjes Direktion: Bjørn Carsten Skouenby (direktion) (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2013-05-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for ejendomsudvikling, samt at udøve enhver aktivitet, der efter ledelsens skøn er forbundet hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-05-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-02 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2013-05-02 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-02 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-02 tilføjes Navne: HCØ 65-69 ApS (offentliggjort 2013-05-02)
Den 2013-05-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2013-05-02 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-02-04)
Den 2013-05-02 tilføjes Stiftere: I.B-L HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktør Bjørn Skouenby i forening med bestyrelsesformand Ivan Bjerg-Larsen eller bestyrelsesmedlem Jesper Bjerg-Larsen eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2013-05-02 tilføjes Vedtægter: 2013-05-02 (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2013-05-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-05-02)
Den 2013-05-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)