Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Revisor | Binavne | Navne | Vedtægter | ||||
Legale ejere | Bestyrelse | Kapital | Reelle ejere | ||||
Tegningsregel | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-31 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 25, 2., 1058 København K (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Knud Højgaards Vej 9, 2860 Søborg (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-06-08 tilføjes Kontaktoplysninger: mah@keystoneim.dk (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2013-04-23 sletter virksomheden Ejerskaber: KEYSTONE INVESTMENT MANAGEMENT A/S. (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2015-08-24 sletter virksomheden Ejerskaber: KEYSTONE INVESTMENT MANAGEMENT A/S. (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2018-11-02 sletter virksomheden Ejerskaber: KEYSTONE INVESTMENT MANAGEMENT A/S. (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TAURUS EJENDOMSADMINISTRATION ApS. (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-01-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KEYSTONE INVESTMENT MANAGEMENT A/S. (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2021-05-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-15 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2021-03-15 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2020-06-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-28 tilføjes Binavne: ApS af 22.04.2013 (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-27 tilføjes Navne: Keystone Partner Holding II ApS (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-26 fjernes Navne: ApS af 22.04.2013 (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-27 tilføjes Vedtægter: 2020-01-27 (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2019-05-28 tilføjes Legale ejere: FLADELAND INVEST ApS, DAGOBERT ApS, JAN KRISTENSEN SMØRUM ApS, LTM CONSULT HOLDING ApS, WINTHER ERHVERVSEJENDOMME ApS (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-05-28 fjernes Legale ejere: SADOLIN & ALBÆK PARTNER ApS (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-02 tilføjes Bestyrelse: Morten Sennecker Schultz (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-11-02 fjernes Bestyrelse: Carsten Gørtz Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-11-02 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-11-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-11-02 tilføjes Legale ejere: SADOLIN & ALBÆK PARTNER ApS, SENNECKER HOLDING ApS (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2018-11-02 fjernes Legale ejere: DAGOBERT ApS, JAN KRISTENSEN SMØRUM ApS, LTM CONSULT HOLDING ApS, WINTHER ERHVERVSEJENDOMME ApS (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-11-02 tilføjes Reelle ejere: Morten Sennecker Schultz (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-11-02 fjernes Reelle ejere: Carsten Gørtz Petersen, Jan Kristensen, Peter Winther, Lau Melchiorsen (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-11-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-11-02 tilføjes Vedtægter: 2018-11-02 (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2018-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Knud Højgaards Vej 9, 2860 Søborg (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2018-10-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Palægade 2, 2., 1261 København K (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-04 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2017-09-04 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2017-01-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-09 tilføjes Navne: ApS af 22.04.2013 (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2016-05-08 fjernes Navne: SADOLIN & ALBÆK INVESTMENT MANAGEMENT HOLDING ApS (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2016-05-09 tilføjes Vedtægter: 2016-05-09 (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2016-05-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-10-10 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2014-10-10 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-29 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-29 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Palægade 2, 2., 1261 København K (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2013-04-22 tilføjes Bestyrelse: Carsten Gørtz Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2013-04-22 tilføjes Direktion: Jan Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i selskaber, der driver virksomhed med rådgivning relateret til ejendomsinvestering og -administration, herunder køb, salg og udvikling af ejendomsporteføljer og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-04-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-22 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-04-30)
Den 2013-04-22 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2013-04-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-22 tilføjes Legale ejere: DAGOBERT ApS, JAN KRISTENSEN SMØRUM ApS, LTM CONSULT HOLDING ApS, WINTHER ERHVERVSEJENDOMME ApS (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2013-04-22 tilføjes Navne: SADOLIN & ALBÆK INVESTMENT MANAGEMENT HOLDING ApS (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2013-04-22 tilføjes Reelle ejere: Carsten Gørtz Petersen, Jan Kristensen, Peter Winther, Lau Melchiorsen (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2013-04-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2013-04-22 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-22 tilføjes Stiftere: WINTHER ERHVERVSEJENDOMME ApS, LTM CONSULT HOLDING ApS, JAN KRISTENSEN SMØRUM ApS, DAGOBERT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2013-04-22 tilføjes Vedtægter: 2013-04-22 (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2013-04-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-04-23)
Den 2013-04-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)