Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lars Rolf Dorph Jacobsen | 02.06.2022 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Klaus Randel Nyengaard | 12.10.2018 | 02.06.2022 | adm. dir |
Ulrik Branner | 20.05.2016 | 12.10.2018 | adm. dir |
Gari Owain Nickson | 15.10.2013 | 20.05.2016 | adm. dir |
Klaus Randel Nyengaard | 16.04.2013 | 15.10.2013 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Martin Koch | 02.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Peter Ørnskov Drechsler | 02.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Hugo Dorph | 02.06.2022 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Rolf Dorph Jacobsen | 16.12.2020 | 02.06.2022 | formand |
Ulrik Branner | 12.10.2018 | 16.12.2020 | formand |
Gari Owain Nickson | 15.07.2016 | 02.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Hugo Dorph | 15.07.2016 | 01.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Klaus Randel Nyengaard | 16.04.2013 | 12.10.2018 | formand |