Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jens-Ulrik Carstensen | 19.04.2013 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carsten Mølgaard Knudsen | 10.02.2016 | 30.06.2021 | direktør |
Jørgen Noes | 10.02.2016 | 14.08.2018 | direktør |
Søren Grauslund Holmriis | 19.04.2013 | 22.08.2023 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peter Bager | 01.09.2020 | formand |
Søren Grauslund Holmriis | 19.04.2013 | bestyrelsesmedlem |
Jens-Ulrik Carstensen | 19.04.2013 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Duch | 19.04.2013 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Halkjær Rasmussen | 19.04.2013 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Kjølhede | 05.10.2014 | 01.09.2020 | formand |
Tim Grønbech | 19.04.2013 | 08.01.2018 | bestyrelsesmedlem |
Frank Panduro | 19.04.2013 | 05.10.2014 | bestyrelsesmedlem |
Lars Ibsen Elbæk | 19.04.2013 | 05.10.2014 | formand |