Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Direktion | xbrl | Formål | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Tegningsregel | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2017-12-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2017-12-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2017-12-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2017-12-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Rørsangervej 4, 2. tv., 2400 København NV (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2017-12-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2017-12-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-05-01 (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2017-12-14 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2017-12-14 fjernes Kontaktoplysninger: mkt60138586@gmail.com (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2017-12-14 fjernes Legale ejere: Morad Chaouki (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2017-12-14 fjernes Navne: NORDIC LOGISTIK ApS (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2017-12-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2017-12-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2017-12-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2017-12-14 fjernes Stiftere: Morad Chaouki (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2017-12-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2017-01-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2017-01-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-02-02)
Den 2017-01-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-02-02)
Den 2017-01-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-03 fjernes Direktion: Morad Chaouki (adm. dir) (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2016-04-07 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2016-04-06 fjernes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2016-04-07)
Den 2016-04-07 tilføjes Vedtægter: 2016-04-07 (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-12-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er godstransport (offentliggjort 2016-04-07)
Den 2014-12-12 tilføjes Navne: NORDIC LOGISTIK ApS (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2014-12-11 fjernes Navne: MANN LOGISTIK ApS (offentliggjort 2014-12-12)
Den 2014-12-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Morad Kharbouch Rørsangervej 4, 2 tv 2400 kbh nv (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2014-12-12 tilføjes Vedtægter: 2014-12-12 (offentliggjort 2016-04-07)
Den 2014-11-13 tilføjes Navne: MANN LOGISTIK ApS (offentliggjort 2014-12-12)
Den 2014-11-12 fjernes Navne: MAN LOGISTICS ApS (offentliggjort 2014-11-13)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-05-01 tilføjes Direktion: Morad Chaouki (adm. dir) (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2013-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2013-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-05-01 (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2013-05-01 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2016-04-07)
Den 2013-05-01 tilføjes Kontaktoplysninger: mkt60138586@gmail.com (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2013-05-01 tilføjes Navne: MAN LOGISTICS ApS (offentliggjort 2014-11-13)
Den 2013-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2013-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2013-04-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-04-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-04-30 fjernes Navne: MAN LOGISTICS ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-04-11 tilføjes Navne: MAN LOGISTICS ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-04-30 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-04-11 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-04-30 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-13 tilføjes Legale ejere: Morad Chaouki (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2013-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rørsangervej 4, 2. tv., 2400 København NV (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2013-04-11 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2013-04-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2013-04-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2013-04-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2013-04-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2013-04-11 tilføjes Stiftere: Morad Chaouki (offentliggjort 2018-02-26)