Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | xbrl | Binavne | Navne | ||||
Vedtægter | Hjemmeside | Hovedbranche | Revisor | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Revision fravalgt | Tegningsregel | Reelle ejere | Legale ejere | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 tilføjes Bestyrelse: Benjamin Ben-Noon (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-04-03 fjernes Bestyrelse: Kenneth Møller Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-04-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-16 tilføjes Binavne: Mureren.nu A/S (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2024-02-15 fjernes Binavne: Grundsten A/S (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2024-01-18 tilføjes Navne: Grundsten A/S (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2024-01-17 fjernes Navne: MUREREN.NU A/S (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2024-01-18 tilføjes Vedtægter: 2024-01-18 (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2023-08-04 tilføjes Hjemmeside: www.mureren.nu (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-23 tilføjes Binavne: Grundsten A/S, Grundsten Entreprise A/S, Grundsten Byggeri A/S, Grundsten Byg A/S (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2023-02-22 tilføjes Vedtægter: 2023-02-22 (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2023-02-07 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2023-11-09)
Den 2023-02-06 fjernes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2023-02-10)
Den 2022-06-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-14 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Seiersen Revision I/S (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2021-01-14 fjernes Revisor: Revisor Nielsen ApS (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-20 tilføjes Bestyrelse: Kenneth Møller Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2019-12-16 fjernes Bestyrelse: Benjamin Ben-Noon (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-12-04 fjernes Bestyrelse: Jens Røjmer Søndergaard (formand) (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-12-20 tilføjes Revisor: Revisor Nielsen ApS (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2019-12-20 fjernes Revisor: Linda Lauritsen - Rådgivning, regnskab og udvikling (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-30 fjernes Bestyrelse: Kurt Degn (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ormslevvej 271, 8260 Viby J (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Ormslevvej 271, 8260 Viby J (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-09-20 tilføjes Binavne: Mureren.dk A/S (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-20 tilføjes Vedtægter: 2018-09-20 (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-03-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ormslevvej 271, 8260 Viby J (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2017-03-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Stavtrupvej 32, 8260 Viby J (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-01-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-01-20 tilføjes Revisor: Linda Lauritsen - Rådgivning, regnskab og udvikling (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-27 tilføjes Bestyrelse: Jens Røjmer Søndergaard (formand) (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2016-10-26 fjernes Bestyrelse: Jens Røjmer Søndergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem og direktøren i forening, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2016-05-11 tilføjes Bestyrelse: Jens Røjmer Søndergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2016-05-11 tilføjes Vedtægter: 2016-05-11 (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-08-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stavtrupvej 32, 8260 Viby J (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2015-08-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Ormslevvej 241, 8260 Viby J (offentliggjort 2015-08-17)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-04-26 tilføjes Reelle ejere: Valdemar Arensbak Møller (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2013-04-24 tilføjes Legale ejere: V. ARENSBAK HOLDING ApS (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2013-04-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ormslevvej 241, 8260 Viby J (offentliggjort 2015-08-17)
Den 2013-04-16 tilføjes Bestyrelse: Kurt Degn (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-04-16 tilføjes Direktion: Valdemar Arensbak Møller (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-04-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve murervirksomhed, handelsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-16 tilføjes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2023-02-10)
Den 2013-04-16 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-16 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@mureren.nu (offentliggjort 2013-04-24)
Den 2013-04-16 tilføjes Navne: MUREREN.NU A/S (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2013-04-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2013-04-16 tilføjes Stiftere: Valdemar Arensbak Møller (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet ledes af en bestyrelse på 3 mand, der udpeges af generalforsamlingen. Bestyrelsen vælger selskabets administrerende direktør. Direktøren kan tegne selskabet egenhændigt. Bestyrelsen i forening kan ligeledes tegne selskabet. (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2013-04-16 tilføjes Vedtægter: 2013-04-16 (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2013-04-16 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-04-19)
Den 2013-04-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)