Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kim Jessen | 09.12.2013 | 08.01.2015 | direktion |
Lars Nørager Kellmann | 15.04.2013 | 09.12.2013 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Vibeke Møller Kellmann | 09.12.2013 | 14.08.2014 | personlig_suppleant |
Lars Nørager Kellmann | 15.04.2013 | 23.04.2015 | bestyrelse |
Kell Nørager Kellmann | 15.04.2013 | 23.04.2015 | bestyrelse |
Vibeke Møller Kellmann | 15.04.2013 | 23.04.2015 | formand |
Søren Vestergård Madsen | 15.04.2013 | 08.01.2015 | bestyrelse |