Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
ObligatoriskEmail | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | xbrl | Vedtægter | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2019-01-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-01-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-01-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-01-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Flæsketorvet 68, 1. sal., 1711 København V (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-01-29 fjernes Bibranche: Agenturhandel med blandet sortiment (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-01-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-06-30 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-01-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-04-16 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-01-29 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med kød og kødprodukter (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-01-29 fjernes Kontaktoplysninger: info@daneimport.com (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-01-29 fjernes Legale ejere: Amjad Mussa Jaber (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-01-29 fjernes Navne: Dane Import ApS (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-01-29 fjernes ObligatoriskEmail: info@daneimport.com (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-01-29 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-01-29 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-01-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-01-29 fjernes Stiftere: Sulaman Shah, Ahmed Mahmoud Amin El Shahhat (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-01-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2017-12-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2017-12-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-12-07 fjernes Direktion: Amjad Mussa Jaber (direktør) (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-07-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Flæsketorvet 68, 1. sal., 1711 København V (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2017-01-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 20, 3. sal., 2100 København Ø (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2017-01-11 tilføjes Kontaktoplysninger: info@daneimport.com (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2017-01-10 fjernes Kontaktoplysninger: daneimport@hotmail.com (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2017-01-11 tilføjes ObligatoriskEmail: info@daneimport.com (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2017-01-10 fjernes ObligatoriskEmail: daneimport@hotmail.com (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2016-11-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 20, 3. sal., 2100 København Ø (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2016-02-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Flæsketorvet 68, 1., 1711 København V (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2016-02-22 tilføjes Bibranche: Agenturhandel med blandet sortiment (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2016-02-01 tilføjes Direktion: Amjad Mussa Jaber (direktør) (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2016-02-01 fjernes Direktion: Sulaman Shah (direktion) (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2016-02-01 tilføjes Vedtægter: 2016-02-01 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2016-01-01 tilføjes Legale ejere: Amjad Mussa Jaber (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2015-12-31 fjernes Legale ejere: Sulaman Shah (offentliggjort 2016-11-12)
Den 2015-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Flæsketorvet 68, 1., 1711 København V (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2015-11-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandboulevarden 166, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-11-09)
Den 2015-11-01 tilføjes Kontaktoplysninger: daneimport@hotmail.com (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2015-11-01 tilføjes ObligatoriskEmail: daneimport@hotmail.com (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2015-09-21 tilføjes Legale ejere: Sulaman Shah (offentliggjort 2016-11-12)
Den 2015-09-21 fjernes Direktion: Ahmed Mahmoud Amin El Shahhat (direktion) (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2015-09-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med kød og kødprodukter (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2015-09-01 tilføjes Navne: Dane Import ApS (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2015-09-01 tilføjes Vedtægter: 2015-09-01 (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2015-08-31 fjernes Hovedbranche: Slagter- og viktualieforretninger (offentliggjort 2015-10-31)
Den 2015-08-31 fjernes Navne: SCANDINAVIAN HALAL COMMITTEE ApS (offentliggjort 2015-10-31)
Den 2013-04-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandboulevarden 166, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-11-09)
Den 2013-04-16 tilføjes Direktion: Ahmed Mahmoud Amin El Shahhat (direktion) (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2013-04-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af kødprodukter i form af primært oksekød, lammekød og fjerkræ såvel fersk som frossen, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2013-04-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-06-30 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2013-04-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-04-16 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2013-04-16 tilføjes Hovedbranche: Slagter- og viktualieforretninger (offentliggjort 2015-10-31)
Den 2013-04-16 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2013-04-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2013-04-16 tilføjes Navne: SCANDINAVIAN HALAL COMMITTEE ApS (offentliggjort 2015-10-31)
Den 2013-04-16 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2013-04-16 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2013-04-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2013-04-16 tilføjes Stiftere: Sulaman Shah, Ahmed Mahmoud Amin El Shahhat (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2013-04-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2013-04-16 tilføjes Vedtægter: 2013-04-16 (offentliggjort 2015-10-31)
Den 2013-04-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2013-04-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-13)