Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2021-09-27 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-09-27 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-09-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-09-27 fjernes Beliggenhedsadresse: A R Friis Vej 4, 3100 Hornbæk (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-09-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-09-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-04-16 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-09-27 fjernes Hovedbranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-09-27 fjernes Legale ejere: Marie Louise Valentin-Hjorth (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-09-27 fjernes Navne: VALENTIN DESIGN ApS (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-09-27 fjernes Reelle ejere: Marie Louise Valentin-Hjorth (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-09-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-09-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-09-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-09-27 fjernes Stiftere: Marie Louise Valentin-Hjorth (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-09-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-08-20 fjernes Direktion: Marie Louise Valentin-Hjorth (adm. dir) (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2020-09-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-04-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: A R Friis Vej 4, 3100 Hornbæk (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2013-04-16 tilføjes Direktion: Marie Louise Valentin-Hjorth (adm. dir) (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2013-04-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive engroshandel og detailforretning indenfor modetøj/brugskunst/sko, samt anden virksomhed i tilknytning hertil efter direktionens skøn. (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2013-04-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2013-04-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-04-16 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2013-04-16 tilføjes Hovedbranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2013-04-16 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2013-04-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2013-04-16 tilføjes Legale ejere: Marie Louise Valentin-Hjorth (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2013-04-16 tilføjes Navne: VALENTIN DESIGN ApS (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2013-04-16 tilføjes Reelle ejere: Marie Louise Valentin-Hjorth (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2013-04-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2013-04-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2013-04-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2013-04-16 tilføjes Stiftere: Marie Louise Valentin-Hjorth (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2013-04-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2013-04-16 tilføjes Vedtægter: 2013-04-16 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2013-04-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2013-04-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-20)