Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Reelle ejere | xbrl | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Formål | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Tegningsregel | Direktion | ||||
Bibranche | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-01 tilføjes Legale ejere: FØRGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-01 tilføjes Reelle ejere: Henrik Dam Jespersen, Per Ole Kalstrup Christiansen, Steffen Førgaard Poulsen (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-01-31 fjernes Reelle ejere: Henrik Dam Jespersen, Per Ole Kalstrup Christiansen (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2023-12-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-11-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-11-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-11-02 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-05-01 tilføjes Legale ejere: DAM HOLDING ApS (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-05-01 tilføjes Reelle ejere: Henrik Dam Jespersen, Per Ole Kalstrup Christiansen, Lars Riis Jensen (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2022-04-30 fjernes Legale ejere: Hans Tolk Holding ApS, DAM HOLDING ApS (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-04-30 fjernes Reelle ejere: Lars Riis Jensen, Per Ole Kalstrup Christiansen, Henrik Dam Jespersen, Lukasz Leszek Leszczynski (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-02-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor design og tøjbranchen samt i sin virksomhed og drift at have en væsentlig positiv indvirkning på samfundet og miljøet som helhed. (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2021-02-02 tilføjes Vedtægter: 2021-02-02 (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2021-01-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-06-01 tilføjes Vedtægter: 2017-06-01 (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2017-06-01 fjernes Direktion: Lukasz Leszek Leszczynski (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-01 tilføjes Legale ejere: Hans Tolk Holding ApS, DAM HOLDING ApS, LLE Holding ApS, Cica Holding ApS (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2017-05-01 tilføjes Reelle ejere: Lars Riis Jensen, Per Ole Kalstrup Christiansen, Henrik Dam Jespersen, Lukasz Leszek Leszczynski (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-03-20 fjernes Legale ejere: ELSK HOLDING ApS (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-03-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-03-01 tilføjes Bibranche: Kommunikationsdesign og grafisk design (offentliggjort 2016-02-18)
Den 2015-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vinkelsti 18, 7700 Thisted (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Vinkelsti 18, 7700 Thisted (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-08-31 tilføjes Hjemmeside: www.elsk.com (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-08-31 tilføjes Kontaktoplysninger: info@elsk.com (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-08-30 fjernes Kontaktoplysninger: elskcom@gmail.com (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2014-11-10 tilføjes Direktion: Lars Riis Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-11-10 fjernes Direktion: Lykke Katholm Frost (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-31 fjernes Bibranche: Detailhandel med dagligvarer via internet (offentliggjort 2014-03-11)
Den 2013-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vinkelsti 18, 7700 Thisted (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2013-11-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 6, st. th., 7700 Thisted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-15 tilføjes Kontaktoplysninger: elskcom@gmail.com (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2013-04-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 6, st. th., 7700 Thisted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-04-12 tilføjes Bibranche: Detailhandel med dagligvarer via internet (offentliggjort 2014-03-11)
Den 2013-04-12 tilføjes Direktion: Lykke Katholm Frost (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-04-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor design og tøjbranchen. (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2013-04-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-04-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-12 tilføjes Hovedbranche: Industriel design og produktdesign (offentliggjort 2013-05-27)
Den 2013-04-12 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-12 tilføjes Legale ejere: ELSK HOLDING ApS (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2013-04-12 tilføjes Navne: ELSK ApS (offentliggjort 2013-04-15)
Den 2013-04-12 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-12 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2013-04-12 tilføjes Stiftere: ELSK HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktørerne i forening. (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2013-04-12 tilføjes Vedtægter: 2013-04-12 (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2013-04-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-04-15)
Den 2013-04-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)