Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Favrgaardsvej 128, 8300 Odder (offentliggjort 2023-01-30)
Den 2023-01-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Favrgaardsvej 128, 8300 Odder (offentliggjort 2023-01-30)
Den 2013-04-17 sletter virksomheden Ejerskaber: ABSEAL ApS. (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2015-11-04 sletter virksomheden Ejerskaber: Intracair ApS. (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2021-08-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Intracair ApS. (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2022-05-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Favrgaardsvej 128, 8300 Odder (offentliggjort 2023-01-30)
Den 2013-04-11 tilføjes Direktion: Karen Juelsgaard Christiansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-04-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i datterselskaber og dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-04-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-04-17)
Den 2013-04-11 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-11 tilføjes Legale ejere: Karen Juelsgaard Christiansen (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2013-04-11 tilføjes Navne: KJC IDÉ HOLDING ApS (offentliggjort 2013-04-12)
Den 2013-04-11 tilføjes Reelle ejere: Karen Juelsgaard Christiansen (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2013-04-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-11 tilføjes Stiftere: Karen Juelsgaard Christiansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-11 tilføjes Vedtægter: 2013-04-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-04-12)
Den 2013-04-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)