Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kim Madsen | 20.03.2020 | 10.11.2021 | direktør |
Mark Augustenborg Ødum | 28.09.2016 | 20.03.2020 | direktør |
Rasmus Lildholdt Kjær | 01.04.2013 | 20.03.2020 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anders Knokgaard Nielsen | 03.06.2016 | 19.09.2016 | bestyrelsesmedlem |
Rasmus Lildholdt Kjær | 01.04.2013 | 19.09.2016 | bestyrelse |
Mark Augustenborg Ødum | 01.04.2013 | 19.09.2016 | formand |
Mikael Danielsen | 01.04.2013 | 03.06.2016 | bestyrelse |