Sektion (alle) | |||||||
Reelle ejere | Legale ejere | xbrl | Tegningsregel | ||||
Hvidhvask | Navne | Vedtægter | Direktion | ||||
Hovedbranche | Revisor | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-11 tilføjes Reelle ejere: Rosa Hedegaard, Oskar Hedegaard, Gustav Hedegaard (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-05-01 tilføjes Legale ejere: CH Invest I ApS (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2024-05-01 fjernes Legale ejere: METZ HOLDING A/S (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2023-10-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-05 tilføjes Tegningsregel: virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2018-10-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Reelle ejere: Claus Hedegaard (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2016-09-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-07-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-07-08)
Den 2016-07-08 tilføjes Navne: METZ INVEST I ApS (offentliggjort 2016-07-08)
Den 2016-07-07 fjernes Navne: METZ INVEST ApS (offentliggjort 2016-07-08)
Den 2016-07-08 tilføjes Vedtægter: 2016-07-08 (offentliggjort 2016-07-08)
Den 2015-01-01 fjernes Direktion: Peter Hedegaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-05-30)
Den 2013-05-01 tilføjes Revisor: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-01 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-03-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skelstedet 9, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-03-28 tilføjes Direktion: Peter Hedegaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er udlejning af ejendomme samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-03-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-03-28 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-28 tilføjes Legale ejere: METZ HOLDING A/S (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2013-03-28 tilføjes Navne: METZ INVEST ApS (offentliggjort 2016-07-08)
Den 2013-03-28 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-28 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2013-03-28 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-28 tilføjes Stiftere: METZ HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én de til Erhvervsstyrelsen anmeldte direktører. (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2013-03-28 tilføjes Vedtægter: 2013-03-28 (offentliggjort 2016-07-08)
Den 2013-03-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-04-11)
Den 2013-03-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)