Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Bestyrelse | xbrl | Vedtægter | ||||
Kapital | Legale ejere | Reelle ejere | Tegningsregel | ||||
Direktion | Revisor | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Revision fravalgt | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitalvaluta | Navne | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2015-10-02 sletter virksomheden Ejerskaber: Aerogel ApS. (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-11-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Aerogel ApS. (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2024-05-10 tilføjes Bestyrelse: Henrik Bjørner Søe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-05-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-01 tilføjes Vedtægter: 2023-09-01 (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2023-06-13 tilføjes Kapital (Kapital): 91.938,00 (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2023-06-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2023-06-13 tilføjes Legale ejere: SCANVENTURE A/S, Eva Margareta Vallstrøm (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2023-06-12 fjernes Legale ejere: SCANVENTURE A/S (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2023-06-13 tilføjes Reelle ejere: Lars Ole Kornum (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2023-06-12 fjernes Reelle ejere: Lars Ole Kornum (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2023-06-13 tilføjes Vedtægter: 2023-06-13 (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2023-06-09 tilføjes Vedtægter: 2023-06-09 (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-22 tilføjes Vedtægter: 2022-12-22 (offentliggjort 2023-06-12)
Den 2022-12-05 tilføjes Vedtægter: 2022-12-05 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-15 fjernes Bestyrelse: Eva Margareta Vallstrøm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-15)
Den 2022-12-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand sammen med en direktør eller et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-12-05 tilføjes Direktion: Eva Margareta Vallstrøm (direktør) (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-11-25 tilføjes Bestyrelse: Ole Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2022-11-25 tilføjes Direktion: Andreas Møgelhøj (adm. dir.) (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2022-11-25 fjernes Direktion: Eva Margareta Vallstrøm (direktør) (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2022-07-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-27 tilføjes Revisor: PN Revision (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-05-27 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-26 tilføjes Vedtægter: 2020-11-26 (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2020-11-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2020-12-31 (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2020-05-01 (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-04-30 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-04-30 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-09-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2018-09-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2018-09-20 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2018-09-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-10-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2017-09-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2017-09-22 tilføjes Vedtægter: 2017-09-22 (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2017-09-22 fjernes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-12-08 tilføjes Bestyrelse: Eva Margareta Vallstrøm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-15)
Den 2016-12-08 tilføjes Vedtægter: 2016-12-08 (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-04-30 tilføjes Legale ejere: SCANVENTURE A/S (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lersø Parkallé 38, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-04-11 tilføjes Direktion: Eva Margareta Vallstrøm (direktør) (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2013-04-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed ved handel med software, forskning, undervisning, udvikling og konsulentvirksomhed inden for malevare- og trykfarveteknologi. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-04-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-11 tilføjes Hovedbranche: Anden måling og teknisk analyse (offentliggjort 2013-04-16)
Den 2013-04-11 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2013-04-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-11 tilføjes Navne: ENCOAT ApS (offentliggjort 2013-04-11)
Den 2013-04-11 tilføjes Reelle ejere: Lars Ole Kornum (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2013-04-11 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2013-04-11 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2013-04-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2013-04-11 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2013-04-11 tilføjes Stiftere: SCANVENTURE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2013-04-11 tilføjes Vedtægter: 2013-04-11 (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2013-04-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-04-11)
Den 2013-04-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)