Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1992-08-06 fjernes Binavne: HELENE GARAGERNE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-06 fjernes Navne: HELENE CONTRACTOR A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 86, 5000 Odense C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-02 fjernes Bestyrelse: Palle Saabye Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-02 fjernes Direktion: Jørgen Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-02 fjernes Revisor: Jan Ole Edelbo (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-02 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve og frugtbargøre fast e- jendom (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-17 tilføjes Vedtægter: 1987-12-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-14 fjernes Bestyrelse: Henrik Nørkær Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-14 fjernes Direktion: Christian Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1958-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 86, 5000 Odense C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1958-11-20 tilføjes Bestyrelse: Henrik Nørkær Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1958-11-20 tilføjes Binavne: HELENE GARAGERNE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1958-11-20 tilføjes Direktion: Christian Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1958-11-20 tilføjes Navne: HELENE CONTRACTOR A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1958-11-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1958-11-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1958-11-20 tilføjes Revisor: Jan Ole Edelbo (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1958-11-20 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1958-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)