Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
ARMSE INVEST ApS (CVR 31065208) | NORMAL | 03.04.2013 |
Anna Marie Hejlsberg | 03.04.2013 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
ARMSE INVEST ApS (CVR 31065208) | NORMAL | 18.03.2017 | 90,00-99,99% | 66,67 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Anna Marie Hejlsberg | 29.04.2015 | 17.03.2017 | 5,00-9,99% | 50,00 % |
ARMSE INVEST ApS (CVR 31065208) | 29.04.2015 | 17.03.2017 | 90,00-99,99% | 50,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
Humanta ApS (CVR 38200593) | NORMAL | 22.11.2016 | 31.12.2016 | 100,00% | 100,00% |