Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2018-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-05-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Yderholmen 4, 2750 Ballerup (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-05-31 fjernes Direktion: Patrick Allan Olsen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-05-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-05-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-04-05 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-05-31 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-05-31 fjernes Legale ejere: Michael Olsen, MICHAEL OLSEN HOLDING A/S (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-05-31 fjernes Navne: OLSEN APARTMENTS ApS (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-05-31 fjernes Reelle ejere: Michael Olsen (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-05-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-05-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-05-31 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-05-31 fjernes Stiftere: MICHAEL OLSEN HOLDING A/S, ANITA OLSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-05-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2017-06-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-11 tilføjes Direktion: Patrick Allan Olsen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2016-11-11 fjernes Direktion: Michael Olsen (direktion) (offentliggjort 2016-11-20)
Den 2016-05-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-08-26 fjernes Direktion: Anita Holm Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Yderholmen 4, 2750 Ballerup (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2013-06-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenkær 19, 2765 Smørum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2013-05-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-04-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenkær 19, 2765 Smørum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-04-05 tilføjes Direktion: Anita Holm Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at købe, sælge og udleje fast ejendom og dertil knyttet virksomhed. (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2013-04-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2013-04-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-04-05 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2013-04-05 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-04-05 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2013-04-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2013-04-05 tilføjes Legale ejere: Michael Olsen, MICHAEL OLSEN HOLDING A/S (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2013-04-05 tilføjes Navne: OLSEN APARTMENTS ApS (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2013-04-05 tilføjes Reelle ejere: Michael Olsen (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2013-04-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2013-04-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2013-04-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2013-04-05 tilføjes Stiftere: MICHAEL OLSEN HOLDING A/S, ANITA OLSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2013-04-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2013-04-05 tilføjes Vedtægter: 2013-04-05 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2013-04-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2013-04-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-13)