Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | AndreMeddelelser | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Direktion | Revisor | ||||
Månedsbeskæftigelse | Vedtægter | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2022-01-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2022-01-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2022-01-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2022-01-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Jellingvej 1, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2022-01-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-09-30 (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2022-01-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-04-08 (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2022-01-20 fjernes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2022-01-20 fjernes Legale ejere: M4 Group ApS (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2022-01-20 fjernes Navne: D-Cem ApS (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2022-01-20 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2022-01-20 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2022-01-20 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2022-01-20 fjernes Stiftere: M4 Group ApS (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2022-01-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2021-12-24 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-06-17 Statstidende AndreMeddelelser
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2016-03-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2016-03-18 fjernes Direktion: Leo Falk Mørch (direktør) (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-03-18 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-02-02 tilføjes Direktion: Leo Falk Mørch (direktør) (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-02-01 fjernes Direktion: Tom Falk Mørch (direktion) (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-01-22 tilføjes Navne: D-Cem ApS (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2016-01-21 fjernes Navne: DANACEMENT ApS (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-22 tilføjes Vedtægter: 2016-01-22 (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2015-01-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-01-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-11-04 tilføjes Direktion: Tom Falk Mørch (direktion) (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2013-11-04 fjernes Direktion: Lea Falk Mørch (direktion) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-05-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2013-04-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-04-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-04-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jellingvej 1, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2013-04-08 tilføjes Direktion: Lea Falk Mørch (direktion) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2013-04-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, produktion, import og eksport med cementprodukter samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2013-04-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-09-30 (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2013-04-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-04-08 (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2013-04-08 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2013-04-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2013-04-08 tilføjes Legale ejere: M4 Group ApS (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2013-04-08 tilføjes Navne: DANACEMENT ApS (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2013-04-08 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2013-04-08 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2013-04-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2013-04-08 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2013-04-08 tilføjes Stiftere: M4 Group ApS (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2013-04-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2013-04-08 tilføjes Vedtægter: 2013-04-08 (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2013-04-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2013-04-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-06)