Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Direktion | ||||
Tegningsregel | Hovedbranche | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2014-03-06 sletter virksomheden Ejerskaber: OWF INVEST ApS. (offentliggjort 2016-10-20)
Den 2023-12-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-12-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-13 tilføjes Legale ejere: Oliver Gadegaard Hauge, Kasper Helligsøe Hauge, Martin Uhre Hauge (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2023-04-13 fjernes Legale ejere: Boet efter Winnie Gadegaard Hauge (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2023-04-13 tilføjes Reelle ejere: Oliver Gadegaard Hauge, Kasper Helligsøe Hauge, Martin Uhre Hauge (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2023-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lerbækvej 23, 8240 Risskov (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2023-01-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Engtoftevej 8, 8530 Hjortshøj (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2023-01-10 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2023-01-10 (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2023-01-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2023-01-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2023-01-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-12-23 tilføjes Direktion: Kasper Helligsøe Hauge (direktør) (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2022-12-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2022-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engtoftevej 8, 8530 Hjortshøj (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2022-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Engtoftevej 8, 8530 Hjortshøj (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-11-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2022-11-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2022-11-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-04-13 tilføjes Legale ejere: Boet efter Winnie Gadegaard Hauge (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2022-04-13 fjernes Legale ejere: Winnie Gadegaard Hauge (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-04-13 fjernes Direktion: Winnie Gadegaard Hauge (direktør) (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-04-13 fjernes Reelle ejere: Winnie Gadegaard Hauge (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2021-11-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engtoftevej 8, 8530 Hjortshøj (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2018-11-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Lerbækvej 23, 8240 Risskov (offentliggjort 2018-11-09)
Den 2018-11-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lerbækvej 23, 8240 Risskov (offentliggjort 2018-11-09)
Den 2013-11-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønder Allé 3, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2013-03-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønder Allé 3, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2013-03-28 tilføjes Direktion: Winnie Gadegaard Hauge (direktør) (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2013-03-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg af pantebreve, finansiering, investering, køb og salg af fast ejendom og anden dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-03-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2013-03-28 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-28 tilføjes Legale ejere: Winnie Gadegaard Hauge (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2013-03-28 tilføjes Navne: WI-KOM ApS (offentliggjort 2013-04-08)
Den 2013-03-28 tilføjes Reelle ejere: Winnie Gadegaard Hauge (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2013-03-28 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-28 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-28 tilføjes Stiftere: Winnie Gadegaard Hauge (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2013-03-28 tilføjes Vedtægter: 2013-03-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-04-08)
Den 2013-03-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-08)