Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2013-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DAHL-JENSEN EJENDOMME A/S. (offentliggjort 2015-01-08)
Den 2020-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-05-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Hasserisvej 126, 9000 Aalborg (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-05-31 fjernes Direktion: Lars Dahl-Jensen (direktion) (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-05-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-06-30 (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-05-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-07-01 (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-05-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-05-31 fjernes Legale ejere: Amalie Dahl-Jensen (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-05-31 fjernes Navne: AMALIE DAHL-JENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-05-31 fjernes Reelle ejere: Amalie Dahl-Jensen (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-05-31 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-05-31 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-05-31 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-05-31 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Lars Olsen Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-05-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2019-11-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hasserisvej 126, 9000 Aalborg (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2018-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Hasserisvej 126, 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2017-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hasserisvej 126, 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2017-12-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Hasserisvej 126, 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-12-14)
Den 2017-12-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-03 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Lars Olsen Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2015-12-03 fjernes Revisor: Lundvej 20 ApS (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2013-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hasserisvej 126, 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-12-14)
Den 2013-04-03 tilføjes Direktion: Lars Dahl-Jensen (direktion) (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2013-04-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i datterselskaber samt formueinvestering og dermed ligestillet virksomhed. (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2013-04-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-06-30 (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2013-04-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-07-01 (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2013-04-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2013-04-03 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2013-04-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2013-04-03 tilføjes Legale ejere: Amalie Dahl-Jensen (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2013-04-03 tilføjes Navne: AMALIE DAHL-JENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2013-04-03 tilføjes Reelle ejere: Amalie Dahl-Jensen (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2013-04-03 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2013-04-03 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2013-04-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2013-04-03 tilføjes Revisor: Lundvej 20 ApS (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2013-04-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2013-04-03 tilføjes Vedtægter: 2013-04-03 (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2013-04-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2013-04-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-08-24)