Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Kapital | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Årsbeskæftigelse | Revisor | Formål | Kapitalvaluta |
Den 2024-08-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordvej 210, 5700 Svendborg (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-15 fjernes Direktion: Paul Edmond Marie Laurent (direktør) (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-04-04 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-15 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2019-03-21 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-15 fjernes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-15 fjernes Kontaktoplysninger: paul.laurentfr@gmail.com (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-15 fjernes Legale ejere: Paul Edmond Marie Laurent (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-15 fjernes Navne: VOULEZ VOUS ApS (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-15 fjernes Reelle ejere: Paul Edmond Marie Laurent (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-15 fjernes Stiftere: Tuan Habib Raden, Paul Edmond Marie Laurent, Guillaume Pierre Louis Greenhill (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-03-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordvej 210, 5700 Svendborg (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-03-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Larsbjørnsstræde 20, 1454 København K (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-24 tilføjes Kontaktoplysninger: paul.laurentfr@gmail.com (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-03-23 fjernes Kontaktoplysninger: saw@bechbruun.com (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-04-10 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2019-03-21 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2019-04-10 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2019-04-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2019-04-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2019-04-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-13 tilføjes Direktion: Paul Edmond Marie Laurent (direktør) (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2019-03-13 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2019-03-13 tilføjes Vedtægter: 2019-03-13 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2019-02-21 tilføjes Kontaktoplysninger: saw@bechbruun.com (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2019-02-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-01-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2019-01-17 fjernes Direktion: Paul Edmond Marie Laurent (direktion) (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-04-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-05-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-11-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-13 tilføjes Legale ejere: Paul Edmond Marie Laurent (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2015-10-12 fjernes Legale ejere: Paul Edmond Marie Laurent, Tuan Habib Raden (offentliggjort 2015-11-09)
Den 2015-10-13 tilføjes Reelle ejere: Paul Edmond Marie Laurent (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2015-10-13 tilføjes Vedtægter: 2015-10-13 (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2015-10-13 fjernes Direktion: Tuan Habib Raden (direktion) (offentliggjort 2015-11-09)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-03-02 fjernes Direktion: Guillaume Pierre Louis Greenhill (direktion) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-16 fjernes Revisor: Revisoren.nu v/Charlotte V. Bjerre (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2013-05-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Larsbjørnsstræde 20, 1454 København K (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2013-05-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Johan Kellers Vej 63, 1. tv., 2450 København SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-01 tilføjes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2013-04-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-04-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Johan Kellers Vej 63, 1. tv., 2450 København SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-04-04 tilføjes Direktion: Guillaume Pierre Louis Greenhill (direktion) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2013-04-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive café (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2013-04-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2013-04-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-04-04 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2013-04-04 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2013-04-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2013-04-04 tilføjes Navne: VOULEZ VOUS ApS (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2013-04-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2013-04-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2013-04-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2013-04-04 tilføjes Revisor: Revisoren.nu v/Charlotte V. Bjerre (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2013-04-04 tilføjes Stiftere: Tuan Habib Raden, Paul Edmond Marie Laurent, Guillaume Pierre Louis Greenhill (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2013-04-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening (offentliggjort 2015-11-09)
Den 2013-04-04 tilføjes Vedtægter: 2013-04-04 (offentliggjort 2015-11-09)
Den 2013-04-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2013-04-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2013-03-10 tilføjes Legale ejere: Paul Edmond Marie Laurent, Tuan Habib Raden (offentliggjort 2015-11-09)