Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | ||||
xbrl | Vedtægter | Formål | Revisor | ||||
Tegningsregel | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2023-03-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2023-03-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2023-03-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2023-03-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Christian X's Vej 108, 2. th., 8260 Viby J (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2023-03-16 fjernes Direktion: Tobias Mortensen (direktør) (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2023-03-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-02-28 (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2023-03-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-04-02 (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2023-03-16 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2023-03-16 fjernes Kontaktoplysninger: mail@tobiasmortensen.dk (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2023-03-16 fjernes Legale ejere: Tobias Mortensen (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2023-03-16 fjernes Navne: TM AARHUS HOLDING ApS (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2023-03-16 fjernes Omlægningsperiode slut: 2020-06-30 (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2023-03-16 fjernes Omlægningsperiode start: 2019-03-01 (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2023-03-16 fjernes Reelle ejere: Tobias Mortensen (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2023-03-16 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2023-03-16 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2023-03-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2023-03-16 fjernes Stiftere: Tobias Mortensen (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2023-03-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2013-04-02 sletter virksomheden Ejerskaber: LOUIS NIELSEN CITY VEST ApS. (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2016-02-29 sletter virksomheden Ejerskaber: LOUIS NIELSEN TILST ApS. (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2019-02-18 sletter virksomheden Ejerskaber: Park Mortensen ApS. (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2022-12-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-09-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christian X's Vej 108, 2. th., 8260 Viby J (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2020-09-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Kildeagersøvej 45, 8361 Hasselager (offentliggjort 2020-09-27)
Den 2020-09-27 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@tobiasmortensen.dk (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2020-06-25 tilføjes Vedtægter: 2020-06-25 (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2020-05-26 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2020-06-30 (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2020-05-25 fjernes Omlægningsperiode slut: 2019-12-31 (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2020-05-26 tilføjes Omlægningsperiode start: 2019-03-01 (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2020-05-25 fjernes Omlægningsperiode start: 2019-03-01 (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2020-05-26 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2020-05-26 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2020-05-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2020-05-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2019-12-20 tilføjes Vedtægter: 2019-12-20 (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2019-07-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2019-12-31 (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2019-03-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2019-03-01 (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2019-03-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2019-03-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2019-02-28 fjernes Regnskabs år: --02-28 (offentliggjort 2019-12-21)
Den 2019-02-28 fjernes Regnskabs år: --03-01 (offentliggjort 2019-12-21)
Den 2018-10-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er til formuleforvaltning. (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2018-10-26 tilføjes Vedtægter: 2018-10-26 (offentliggjort 2019-12-21)
Den 2018-05-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kildeagersøvej 45, 8361 Hasselager (offentliggjort 2020-09-27)
Den 2017-05-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirkedammen 9, 2. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2017-05-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2016-06-22 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-17)
Den 2016-06-23 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-05-17)
Den 2016-06-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-12-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2013-12-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2013-12-16 tilføjes Vedtægter: 2013-12-16 (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2013-04-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkedammen 9, 2. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2013-04-02 tilføjes Direktion: Tobias Mortensen (direktør) (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2013-04-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-02-28 (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2013-04-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-04-02 (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2013-04-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2013-04-02 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2013-04-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2013-04-02 tilføjes Legale ejere: Tobias Mortensen (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2013-04-02 tilføjes Navne: TM AARHUS HOLDING ApS (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2013-04-02 tilføjes Reelle ejere: Tobias Mortensen (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2013-04-02 tilføjes Regnskabs år: --02-28 (offentliggjort 2019-12-21)
Den 2013-04-02 tilføjes Regnskabs år: --03-01 (offentliggjort 2019-12-21)
Den 2013-04-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-17)
Den 2013-04-02 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-05-17)
Den 2013-04-02 tilføjes Stiftere: Tobias Mortensen (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2013-04-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2013-04-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-03-16)