Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-05-13 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-05-13 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-05-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-05-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Kastrup Skovvej 2, 8530 Hjortshøj (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-05-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-09-30 (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-05-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-04-03 (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-05-13 fjernes Hovedbranche: Anden anlægsvirksomhed i.a.n. (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-05-13 fjernes Legale ejere: Martin Ketscher (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-05-13 fjernes Navne: RL ENTREPRISE ApS (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-05-13 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-05-13 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-05-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-05-13 fjernes Stiftere: Rolf Lyngbak Pedersen (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-05-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-04-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-04-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2016-04-13 fjernes Direktion: Martin Ketscher (direktør) (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-22 tilføjes Direktion: Martin Ketscher (direktør) (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2016-02-22 fjernes Direktion: Michael Jens Ketscher (adm. dir) (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2016-02-22 tilføjes Legale ejere: Martin Ketscher (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-02-21 fjernes Legale ejere: Michael Jens Ketscher (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kastrup Skovvej 2, 8530 Hjortshøj (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2014-03-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyshøj Møllevej 13, 8970 Havndal (offentliggjort 2014-03-24)
Den 2014-03-01 tilføjes Direktion: Michael Jens Ketscher (adm. dir) (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2014-03-01 tilføjes Legale ejere: Michael Jens Ketscher (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2014-02-28 fjernes Direktion: Rolf Lyngbak Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden anlægsvirksomhed i.a.n. (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden anlægsvirksomhed (offentliggjort 2014-03-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-05-01 tilføjes Hovedbranche: Anden anlægsvirksomhed (offentliggjort 2014-03-14)
Den 2013-04-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-04-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyshøj Møllevej 13, 8970 Havndal (offentliggjort 2014-03-24)
Den 2013-04-03 tilføjes Direktion: Rolf Lyngbak Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed. (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2013-04-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-09-30 (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2013-04-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-04-03 (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2013-04-03 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2013-04-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2013-04-03 tilføjes Navne: RL ENTREPRISE ApS (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2013-04-03 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2013-04-03 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2013-04-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2013-04-03 tilføjes Stiftere: Rolf Lyngbak Pedersen (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2013-04-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2013-04-03 tilføjes Vedtægter: 2013-04-03 (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2013-04-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2013-04-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-13)