Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Navne | ||||
Vedtægter | Binavne | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2013-03-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EMENDO CONSULTING GROUP A/S. (offentliggjort 2015-05-20)
Den 2014-07-09 sletter virksomheden Ejerskaber: ELITE NETWORK ApS. (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2014-09-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ADVANCED THINKING STUDIO ApS. (offentliggjort 2015-05-20)
Den 2015-10-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Factbird ApS. (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2016-08-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: emendo Engineering ApS. (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2016-08-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: emendo R & D ApS. (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2016-08-30 sletter virksomheden Ejerskaber: emendo implementation ApS. (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-10-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: emendo implementation ApS. (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2018-06-18 sletter virksomheden Ejerskaber: emendo India ApS. (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-04-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: emendo Project Consulting ApS. (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-04-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: emendo improvement ApS. (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-10-29 sletter virksomheden Ejerskaber: Factbird ApS. (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2022-01-07 sletter virksomheden Ejerskaber: Factbird ApS. (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-10-06 sletter virksomheden Ejerskaber: Emendo Digital ApS. (offentliggjort 2023-01-25)
Den 2022-10-06 sletter virksomheden Ejerskaber: Emendo Project Services ApS. (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2022-11-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Emendo Digital ApS. (offentliggjort 2023-01-25)
Den 2022-11-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Emendo Project Services ApS. (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2022-11-29 sletter virksomheden Ejerskaber: Factbird ApS. (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-06-11 tilføjes Navne: Anchor Point ApS (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-06-10 fjernes Navne: emendo consulting group ApS (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-06-11 tilføjes Vedtægter: 2020-06-11 (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-06-10 fjernes Binavne: Anchor Point ApS (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-03-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-25 tilføjes Binavne: Anchor Point ApS (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2019-11-25 tilføjes Navne: emendo consulting group ApS (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2019-11-24 fjernes Navne: ANCHOR POINT ApS (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-25 tilføjes Vedtægter: 2019-11-25 (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2019-05-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkaj 153, 2., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-05-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkaj 7, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkaj 7, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkaj 7, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-16 tilføjes Vedtægter: 2017-06-16 (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2017-06-16 fjernes Bestyrelse: Erik Therkildsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-04-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2016-05-01 fjernes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2016-03-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-06-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt anden investeringsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-24 tilføjes Navne: ANCHOR POINT ApS (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2014-06-23 fjernes Navne: AFB HOLDING ApS (offentliggjort 2014-06-25)
Den 2014-06-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen og en direktør i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-24 tilføjes Vedtægter: 2014-06-24 (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2014-03-21 tilføjes Bestyrelse: Erik Therkildsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-21 fjernes Bestyrelse: Bo Nagel-Harvig (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-21 tilføjes Direktion: Finn Hunneche (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-21 fjernes Direktion: Bo Nagel-Harvig (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-01-01 tilføjes Legale ejere: ANDERS ARNUM JENSEN HOLDING ApS, HUNNECHE HOLDING ApS (offentliggjort 2015-05-20)
Den 2014-01-01 tilføjes Reelle ejere: Finn Hunneche, Anders Arnum Jensen (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2013-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkaj 7, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2013-03-21 tilføjes Bestyrelse: Bo Nagel-Harvig (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-21 tilføjes Direktion: Bo Nagel-Harvig (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-03-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2013-03-21 tilføjes Kapital (Kapital): 90.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-21 tilføjes Navne: AFB HOLDING ApS (offentliggjort 2014-06-25)
Den 2013-03-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2013-03-21 tilføjes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2013-03-21 tilføjes Stiftere: HUNNECHE HOLDING ApS, BO HARVIG HOLDING ApS, ANDERS ARNUM JENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-04-03)
Den 2013-03-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)