Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revisor | xbrl | ||||
Formål | Navne | Vedtægter | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Tegningsregel | Hjemmeside | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Bestyrelse | Bibranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østersøvej 52, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2015-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JAKOB JENSENS BÅDEVÆRFT ApS. (offentliggjort 2015-10-01)
Den 2024-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Østersøvej 52, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-01-11 tilføjes Revisor: TimeVision Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2024-01-11 fjernes Revisor: TIMEVISION BRØNDBY GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2024-01-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg og rådgivning inden for maritim industri og fritid, og dertil knyttet virksomhed, samt at eje anparter og aktier i andre virksomheder. (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-12-07 tilføjes Navne: SAIL Consult ApS (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-12-06 fjernes Navne: SAILS SUPPORT ApS (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-12-07 tilføjes Vedtægter: 2022-12-07 (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-12-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-01 tilføjes Legale ejere: Gale ApS (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2021-06-01 tilføjes Reelle ejere: Torben Bjørn Christensen, Lars Bo Ive (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2021-05-31 fjernes Reelle ejere: Torben Bjørn Christensen, Lars Bo Ive (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2020-12-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-12-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-10-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-10-06)
Den 2015-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østersøvej 52, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2015-10-01 tilføjes Hjemmeside: www.sailssupport.eu (offentliggjort 2015-10-01)
Den 2015-10-01 tilføjes Vedtægter: 2015-10-01 (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Ejby Industrivej 28, 2600 Glostrup (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-11-19 tilføjes Formål: Selskabets formål at drive virksomhed med vask, vedligeholdelse af sejl, telte og andre overdækningsartikler samt dertil knyttet virksomhed. (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2014-11-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2015-10-06)
Den 2014-11-19 tilføjes Vedtægter: 2014-11-19 (offentliggjort 2015-10-06)
Den 2014-10-22 tilføjes Kapital (Kapital): 440.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-22 tilføjes Legale ejere: KROGERNE ApS, TBC HOLDING ApS, MHALKIER HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2014-10-22 tilføjes Reelle ejere: Torben Bjørn Christensen, Lars Bo Ive (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-07-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ejby Industrivej 28, 2600 Glostrup (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2013-07-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Savsvinget 4, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-07-05 tilføjes Kontaktoplysninger: info@sailssupport.eu (offentliggjort 2013-07-05)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2013-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Savsvinget 4, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-04-01 tilføjes Bestyrelse: Torben Bjørn Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-04-01 tilføjes Bibranche: Arkiver (offentliggjort 2013-04-15)
Den 2013-04-01 tilføjes Direktion: Morten Halkier Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-01 tilføjes Hovedbranche: Erhvervs- og institutionsvaskerier (offentliggjort 2013-04-15)
Den 2013-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-01 tilføjes Navne: SAILS SUPPORT ApS (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2013-04-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2013-04-01 tilføjes Revisor: TIMEVISION BRØNDBY GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2013-04-01 tilføjes Stiftere: TBC HOLDING ApS, Morten Halkier Larsen, KROGERNE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-04-02)
Den 2013-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)