Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2020-10-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Tarmvej 101, 6893 Hemmet (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-09-30 (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-04-02 (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-06 fjernes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-06 fjernes Legale ejere: LOCAL ENERGY A/S (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-06 fjernes Navne: GALGEBJERGE VIND ApS (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-06 fjernes Reelle ejere: Jens Kirkegaard Pedersen (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-06 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-06 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-06 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-06 fjernes Revisor: Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-06 fjernes Stiftere: LOCAL ENERGY A/S (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-02-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-02-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-02-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-02-20 fjernes Direktion: Jens Kirkegaard Pedersen (direktion) (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-02-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tarmvej 101, 6893 Hemmet (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2016-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Tarmvej 101, 6893 Hemmet (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2015-06-03 tilføjes Revisor: Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2015-06-03 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2013-04-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tarmvej 101, 6893 Hemmet (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2013-04-02 tilføjes Direktion: Jens Kirkegaard Pedersen (direktion) (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2013-04-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle projekter inden for vedvarende energi samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2013-04-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-09-30 (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2013-04-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-04-02 (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2013-04-02 tilføjes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2013-04-02 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2013-04-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2013-04-02 tilføjes Legale ejere: LOCAL ENERGY A/S (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2013-04-02 tilføjes Navne: GALGEBJERGE VIND ApS (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2013-04-02 tilføjes Reelle ejere: Jens Kirkegaard Pedersen (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2013-04-02 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2013-04-02 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2013-04-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2013-04-02 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2013-04-02 tilføjes Stiftere: LOCAL ENERGY A/S (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2013-04-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2013-04-02 tilføjes Vedtægter: 2013-04-02 (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2013-04-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2013-04-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-24)