Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2016-08-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2016-08-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2016-08-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2016-08-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Egeskovvej 9, 2665 Vallensbæk Strand (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2016-08-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2016-08-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-03-27 (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2016-08-02 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2016-08-02 fjernes Navne: MARIENLYST INVEST ApS (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2016-08-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2016-08-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2016-08-02 fjernes Stiftere: Mohammad Sajjad Malik (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2016-08-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2014-11-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2014-11-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egeskovvej 9, 2665 Vallensbæk Strand (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2014-04-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Christianehøj 63, 1. tv., 2860 Søborg (offentliggjort 2014-04-03)
Den 2014-04-01 fjernes Direktion: Mohammad Sajjad Malik (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christianehøj 63, 1. tv., 2860 Søborg (offentliggjort 2014-04-03)
Den 2013-03-27 tilføjes Direktion: Mohammad Sajjad Malik (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i værdipapirer, ejendomme, butikker og forretninger samt lignende. (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2013-03-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2013-03-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-03-27 (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2013-03-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2013-03-27 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2013-03-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2013-03-27 tilføjes Navne: MARIENLYST INVEST ApS (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2013-03-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2013-03-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2013-03-27 tilføjes Stiftere: Mohammad Sajjad Malik (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2013-03-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2013-03-27 tilføjes Vedtægter: 2013-03-27 (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2013-03-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2013-03-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)