Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2014-02-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Hammerensgade 1, 2., 1267 København K (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-02-25 fjernes Bestyrelse: Viðar Greve Jóhannesson (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-25 fjernes Direktion: Henrik Juhler (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-03-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-25 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-02-25 fjernes Navne: EITT ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-02-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-25 fjernes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-25 fjernes Stiftere: Henrik Juhler (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-05-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammerensgade 1, 2., 1267 København K (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-05-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Rude Vang 53, 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-03-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rude Vang 53, 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-03-26 tilføjes Bestyrelse: Viðar Greve Jóhannesson (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-26 tilføjes Direktion: Henrik Juhler (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed og virksomhed med udvikling af software samt dermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skøn, at besidde kapitalandele i andre kapitalselskaber og at deltage som komplementar i Eitt Resourcing P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-03-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-26 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-03-26 tilføjes Kapital (Kapital): 95.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-26 tilføjes Navne: EITT ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-03-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-26 tilføjes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-26 tilføjes Stiftere: Henrik Juhler (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-26 tilføjes Vedtægter: 2013-03-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-03-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)