Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Kontaktoplysninger | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2013-07-05 sletter virksomheden Ejerskaber: CMC KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB. (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2013-07-05 sletter virksomheden Ejerskaber: CMC SHIPBROKING P/S. (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2015-12-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CMC KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB. (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2015-12-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CMC SHIPBROKING P/S. (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2019-11-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hyldestubben 14, 2730 Herlev (offentliggjort 2017-01-20)
Den 2017-01-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Biens Allé 35, st. tv., 2300 København S (offentliggjort 2017-01-20)
Den 2016-12-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-25 tilføjes Direktion: Kirsten Tine Hjalmsrud (adm. dir.) (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2015-06-25 fjernes Direktion: Michael Ebbe Lemmeke Hansen (adm. dir) (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2014-11-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-27 tilføjes Vedtægter: 2014-11-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-27 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET EDELBO STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-08 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET EDELBO STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-08 fjernes Revisor: Revisions Firmaet Edelbo Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-12 tilføjes Direktion: Michael Ebbe Lemmeke Hansen (adm. dir) (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2013-07-12 fjernes Direktion: Maja Heger Lemmeke Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-22 tilføjes Kontaktoplysninger: miebha@gmail.dk (offentliggjort 2013-03-27)
Den 2013-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Biens Allé 35, st. tv., 2300 København S (offentliggjort 2017-01-20)
Den 2013-03-21 tilføjes Direktion: Maja Heger Lemmeke Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-03-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-21 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-03-27)
Den 2013-03-21 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-21 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-21 tilføjes Legale ejere: Michael Ebbe Lemmeke Hansen (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2013-03-21 tilføjes Navne: M E HANSEN INVEST ApS (offentliggjort 2013-03-26)
Den 2013-03-21 tilføjes Reelle ejere: Michael Ebbe Lemmeke Hansen (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2013-03-21 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-21 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-21 tilføjes Revisor: Revisions Firmaet Edelbo Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-21 tilføjes Stiftere: Michael Ebbe Lemmeke Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-03-26)
Den 2013-03-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)