Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2013-03-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GARTNERIET NORDFYN ApS. (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2013-03-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: P&S KRAGE A/S. (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2013-05-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ØSTERVANG SJÆLLAND A/S. (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2014-04-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GLADE GROENSAGER 1 A/S. (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2014-09-30 sletter virksomheden Ejerskaber: PEMO ApS. (offentliggjort 2016-10-13)
Den 2014-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GARTNERNES FJERNVARMEFORSYNING I ODENSE NORD ApS. (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2020-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Glade Groensager A/S. (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2020-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Glade´s Øko.Groensager A/S. (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2019-11-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-27 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-12-02)
Den 2015-11-27 fjernes Revisor: MC Langaa A/S (offentliggjort 2015-12-02)
Den 2013-03-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lødekæret 5, 5450 Otterup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-03-14 tilføjes Direktion: Søren Guala Krage (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandel samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-03-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2013-03-14 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-14 tilføjes Legale ejere: Søren Guala Krage, Peter Christiansen Krage (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2013-03-14 tilføjes Navne: P&S KRAGE HOLDING ApS (offentliggjort 2013-03-25)
Den 2013-03-14 tilføjes Reelle ejere: Søren Guala Krage, Peter Christiansen Krage (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2013-03-14 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-14 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2013-03-14 tilføjes Revisor: MC Langaa A/S (offentliggjort 2015-12-02)
Den 2013-03-14 tilføjes Stiftere: Søren Guala Krage, Peter Christiansen Krage (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-14 tilføjes Vedtægter: 2013-03-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-03-25)
Den 2013-03-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)