Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Hovedbranche | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sverrigsvej 16, 8800 Viborg (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Sct. Laurentii Vej 16, 1., 8800 Viborg (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-10 tilføjes Direktion: Kurt Sunnert Østergaard (direktør) (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2023-01-10 fjernes Direktion: Michael Stenfeldt Mathiasen (direktør) (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2023-01-03 tilføjes Legale ejere: Kurt Sunnert Østergaard, Camilla Stenfeldt Mathiasen (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2023-01-03 fjernes Legale ejere: STENLAI INVEST ApS (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2023-01-03 tilføjes Reelle ejere: Kurt Sunnert Østergaard, Camilla Stenfeldt Mathiasen (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2023-01-03 fjernes Reelle ejere: Birthe Lajgaard Mathiasen (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2018-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sct. Laurentii Vej 16, 1., 8800 Viborg (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2018-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Mammen Byvej 77, 8850 Bjerringbro (offentliggjort 2018-06-08)
Den 2018-06-04 tilføjes Direktion: Michael Stenfeldt Mathiasen (direktør) (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2018-06-04 fjernes Direktion: Kurt Sunnert Østergaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-06-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-22 tilføjes Legale ejere: STENLAI INVEST ApS (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2018-05-22 fjernes Legale ejere: Kurt Sunnert Østergaard, Camilla Stenfeldt Mathiasen (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2018-05-22 tilføjes Reelle ejere: Birthe Lajgaard Mathiasen (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2017-05-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2017-05-23 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2017-05-24 fjernes Revisor: COMPU REVISION A/S (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2017-05-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-03-25 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med kufferter og lædervarer (offentliggjort 2013-05-13)
Den 2013-03-24 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-03-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-03-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mammen Byvej 77, 8850 Bjerringbro (offentliggjort 2018-06-08)
Den 2013-03-12 tilføjes Direktion: Kurt Sunnert Østergaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-03-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-12 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-12 tilføjes Legale ejere: Kurt Sunnert Østergaard, Camilla Stenfeldt Mathiasen (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2013-03-12 tilføjes Navne: NORDIC ACCESSORIES TRADING ApS (offentliggjort 2013-03-25)
Den 2013-03-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2013-03-12 tilføjes Revisor: COMPU REVISION A/S (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2013-03-12 tilføjes Stiftere: Kurt Sunnert Østergaard, Camilla Stenfeldt Mathiasen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-12 tilføjes Vedtægter: 2013-03-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-03-25)
Den 2013-03-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)