Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2014-11-05 sletter virksomheden Ejerskaber: Familien Urban Holding ApS. (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2016-08-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HR GROUP ApS. (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2018-05-08 sletter virksomheden Ejerskaber: Bruun Hansen IVS. (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-04-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Bruun-Ejendomme ApS. (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-04-30 sletter virksomheden Ejerskaber: CT-Solution ApS. (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-03-17 sletter virksomheden Ejerskaber: FLEXcooperation ApS. (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2021-07-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2021-07-12 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2021-07-13 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2021-07-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lille Volstrupvej 35, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkagervænget 28, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-12 tilføjes Kontaktoplysninger: hansenhuse@gmail.com (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-12-05 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-12-13)
Den 2013-12-04 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-12-13)
Den 2013-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkagervænget 28, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2013-03-22 tilføjes Direktion: Thomas Bruun Hansen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i datterselskaber og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-03-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-12-13)
Den 2013-03-22 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-22 tilføjes Legale ejere: Thomas Bruun Hansen (offentliggjort 2015-11-17)
Den 2013-03-22 tilføjes Navne: HANSEN HOLDING 2013 ApS (offentliggjort 2013-03-22)
Den 2013-03-22 tilføjes Reelle ejere: Thomas Bruun Hansen (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2013-03-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2013-03-22 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2013-03-22 tilføjes Stiftere: Thomas Bruun Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-22 tilføjes Vedtægter: 2013-03-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-03-22)
Den 2013-03-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)